李立中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李立中的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是里崎國際有限公司, 統一編號是97287368.
| 統一編號: 97287368 | 電話號碼: 02-2577-9883 | 新北市三峽區學成路272號5樓之1 |
統一編號: 97287368 | 電話號碼: 02-2577-9883 | 新北市三峽區學成路272號5樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 李立中 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 里崎國際 資料。
[ 搜尋所有 里崎國際 ... ]
根據姓名 李立中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李立中 ...) | (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
| (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立中國際有限公司 | 統一編號: 24555660 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商創立醫療器材有限公司 | 統一編號: 53652753 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立中國際有限公司 | 統一編號: 24555660 @ 董監事資料集 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商創立醫療器材有限公司 | 統一編號: 53652753 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李立中 ... ]
名稱 里崎國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 里崎國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
里崎國際有限公司 新北市三峽區學成路272號5樓之1 | 李立中 | 97287368 | 核准設立 |
里崎國際有限公司 登記地址: 新北市三峽區學成路272號5樓之1 | 負責人: 李立中 | 統編: 97287368 | 核准設立 |
姓名 李立中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李立中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立中國際有限公司 臺北市南港區南港路3段223號 | 李立中 | 24555660 | 核准設立 |
潤陞有限公司 桃園縣桃園市中寧里同德二街189巷3號1樓 | 李立中 | 53631322 | 核准設立 |
鑫銀有限公司 桃園縣桃園市中寧里同德二街189巷3號1樓 | 李立中 | 53863997 | 核准設立 |
立揚體育用品社 高雄市苓雅區林中里和平1路103號 | 李立中 | 81856743 | 歇業 - 獨資 |
香港商創立醫療器材有限公司 臺北市大安區光復南路102號6樓 | 李立中 | 53652753 | 核准設立 |
遼原科技實業有限公司 臺中市烏日區九德里8鄰中華路203巷22弄11號1樓 | 李立中 | 54898930 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-06) |
立昇車業股份有限公司 臺北市南港區南港路3段223號 | 李立中 | 24476455 | 解散 |
世界國際有限公司 臺北市文山區景華街112號 | 李立中 | 24739128 | 核准設立 |
立中國際有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段223號 | 負責人: 李立中 | 統編: 24555660 | 核准設立 |
潤陞有限公司 登記地址: 桃園縣桃園市中寧里同德二街189巷3號1樓 | 負責人: 李立中 | 統編: 53631322 | 核准設立 |
鑫銀有限公司 登記地址: 桃園縣桃園市中寧里同德二街189巷3號1樓 | 負責人: 李立中 | 統編: 53863997 | 核准設立 |
立揚體育用品社 登記地址: 高雄市苓雅區林中里和平1路103號 | 負責人: 李立中 | 統編: 81856743 | 歇業 - 獨資 |
香港商創立醫療器材有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號6樓 | 負責人: 李立中 | 統編: 53652753 | 核准設立 |
遼原科技實業有限公司 登記地址: 臺中市烏日區九德里8鄰中華路203巷22弄11號1樓 | 負責人: 李立中 | 統編: 54898930 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-06) |
立昇車業股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段223號 | 負責人: 李立中 | 統編: 24476455 | 解散 |
世界國際有限公司 登記地址: 臺北市文山區景華街112號 | 負責人: 李立中 | 統編: 24739128 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李立中 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
|