王冠文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王冠文的職稱是董事, 持有股份數是780000, 公司名稱是立捷投資股份有限公司, 統一編號是97313176.
董監事資料集 資料集的 王冠文 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王冠文 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 790000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 830000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3050000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 790000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 830000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3050000 | 所代表法人: | 立捷投資股份有限公司 | 統一編號: 97313176 |
[ 搜尋所有相關: 王冠文 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 立捷投資 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 立捷投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 156017 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 龍生投資股份有限公司 | 統一編號: 27437982 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 瑞昱國際股份有限公司 | 統一編號: 24539331 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1313624 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 龍生工業股份有限公司 | 統一編號: 76025369 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 156017 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 龍生投資股份有限公司 | 統一編號: 27437982 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 412500 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 瑞昱國際股份有限公司 | 統一編號: 24539331 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1313624 | 所代表法人: 立捷投資股份有限公司 | 龍生工業股份有限公司 | 統一編號: 76025369 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 立捷投資 ... ]
根據姓名 王冠文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王冠文 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主事務所聯絡電話: 22505-7910 | 董事長姓名: 王美文 | 主事務所所在地: 104 臺北市中山區臺北市基隆市遼寧街209巷43號 | 設立許可日期: 1996/9/2 | 主要活動地區: 南 | 主要業務: | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉冠開發有限公司 | 統一編號: 94161817 @ 董監事資料集 |
| 作者: 趙冠評 | 指導教授: 王冠文 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The electrochemical CO2 Reduction Reaction Performance of Carbon-Supported (ZnO)xAg Nanocatalysts | 系所名稱: 材料科學與工程研究所 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 人類學研究所 | 學校名稱: 國立清華大學 | 教師專長: 分析考古學 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主事務所聯絡電話: 22505-7910 | 董事長姓名: 王美文 | 主事務所所在地: 104 臺北市中山區臺北市基隆市遼寧街209巷43號 | 設立許可日期: 1996/9/2 | 主要活動地區: 南 | 主要業務: | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 嘉冠開發有限公司 | 統一編號: 94161817 @ 董監事資料集 |
作者: 趙冠評 | 指導教授: 王冠文 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The electrochemical CO2 Reduction Reaction Performance of Carbon-Supported (ZnO)xAg Nanocatalysts | 系所名稱: 材料科學與工程研究所 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
聘書
職級: 助理教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 人類學研究所 | 學校名稱: 國立清華大學 | 教師專長: 分析考古學 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 王冠文 ... ]
名稱 立捷投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立捷投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立捷投資股份有限公司 臺北市中山區伊通街27號2樓 | 李六秀 | 97313176 | 核准設立 |
立捷投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街27號2樓 | 負責人: 李六秀 | 統編: 97313176 | 核准設立 |
姓名 王冠文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王冠文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉冠開發有限公司 嘉義縣水上鄉水上村外林街168巷3號1樓 | 王冠文 | 94161817 | 核准設立 |
相信策略整合行銷有限公司 雲林縣虎尾鎮立仁里四維路20巷1號1樓 | 王冠文 | 82926438 | 核准設立 |
亞太國際室內裝修工程有限公司 新北市板橋區文化路1段104巷4號4樓 | 王冠文 | 91007426 | 核准設立 |
史坦崴樂器社 雲林縣虎尾鎮德興里西平路64號1樓 | 王冠文 | 45764831 | 核准設立 - 獨資 |
小視覺創藝有限公司 臺中市北屯區東山路二段250巷4弄21號1樓 | 王冠文 | 53992612 | 核准設立 |
卜祥實業股份有限公司 臺南市東區崇明里中華東路3段357巷153號 | 王冠文 | 84695525 | 核准設立 |
遊夾櫃選物販賣店 臺南市安南區安和里安和路1段106號1樓 | 王冠文 | 89018952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120038724) |
大仁企業社 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路18-9號一樓 | 王冠文 | 10174177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030902811) |
嘉冠開發有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉水上村外林街168巷3號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 94161817 | 核准設立 |
相信策略整合行銷有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里四維路20巷1號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 82926438 | 核准設立 |
亞太國際室內裝修工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段104巷4號4樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 91007426 | 核准設立 |
史坦崴樂器社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮德興里西平路64號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 45764831 | 核准設立 - 獨資 |
小視覺創藝有限公司 登記地址: 臺中市北屯區東山路二段250巷4弄21號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 53992612 | 核准設立 |
卜祥實業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區崇明里中華東路3段357巷153號 | 負責人: 王冠文 | 統編: 84695525 | 核准設立 |
遊夾櫃選物販賣店 登記地址: 臺南市安南區安和里安和路1段106號1樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 89018952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120038724) |
大仁企業社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路18-9號一樓 | 負責人: 王冠文 | 統編: 10174177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030902811) |
[ 查詢所有 王冠文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|