曾紀平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾紀平的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是大陸經貿顧問股份有限公司, 統一編號是97314843.
董監事資料集 資料集的 曾紀平 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾紀平 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大陸經貿顧問股份有限公司 | 統一編號: 97314843 |
[ 搜尋所有相關: 曾紀平 @ 董監事資料集 ]
無其他 大陸經貿顧問 資料。
[ 搜尋所有 大陸經貿顧問 ... ]
根據姓名 曾紀平 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾紀平 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: BE1000017 | 機構種類: BE | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/04/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: BE1000017 | 機構種類: BE | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: BE1000017 | 機構種類: BE | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/04/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: 1R1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2647906 | 機構負責人姓名: 曾紀平 | 機構代碼: BE1000017 | 機構種類: BE | 地址全址: 南投縣竹山鎮桂林里中山路1之61號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曾紀平 ... ]
名稱 大陸經貿顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大陸經貿顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大陸經貿顧問股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段368之1號11樓 | 葉大裕 | 97314843 | 核准設立 |
大陸經貿顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段368之1號11樓 | 負責人: 葉大裕 | 統編: 97314843 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|