李白峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李白峰的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是多元價值股份有限公司, 統一編號是97324743.
董監事資料集 資料集的 李白峰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李白峰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多元價值股份有限公司 | 統一編號: 97324743 |
[ 搜尋所有相關: 李白峰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 多元價值 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 多元價值 ...) | 新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2024-03-12 15:16:22 | 新聞編號: 20240312153015 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 @ 文化部研習課程 |
| 地址: 100012-臺北市中正區中山南路21號 | 縣市: | 主類別: 博物館 | 簡介: 1975年(民國64年)蔣中正總統逝世,行政院成立籌建小組,推動中正紀念堂之興建,於1980年落成。園區建築包含自由廣場正面牌樓、藝文廣場、中正紀念堂、國家音樂廳、國家戲劇院及迴廊角亭等。
2007... | 經度座標: 121.519047 | 緯度座標: 25.036756 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2024-03-12 15:16:22 | 新聞編號: 20240312153015 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心|美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/10/30 @ 文化部研習課程 |
地址: 100012-臺北市中正區中山南路21號 | 縣市: | 主類別: 博物館 | 簡介: 1975年(民國64年)蔣中正總統逝世,行政院成立籌建小組,推動中正紀念堂之興建,於1980年落成。園區建築包含自由廣場正面牌樓、藝文廣場、中正紀念堂、國家音樂廳、國家戲劇院及迴廊角亭等。
2007... | 經度座標: 121.519047 | 緯度座標: 25.036756 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 多元價值 ... ]
根據姓名 李白峰 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 李白峰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 多晶藝術科技股份有限公司 | 統一編號: 12874204 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 嘉研生化科技股份有限公司 | 統一編號: 27266946 @ 董監事資料集 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊科技應用系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 3D計算機圖學,資料結構,作業系統,演算法,網路概論,軟體工程 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 多晶藝術科技股份有限公司 | 統一編號: 12874204 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 嘉研生化科技股份有限公司 | 統一編號: 27266946 @ 董監事資料集 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊科技應用系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 3D計算機圖學,資料結構,作業系統,演算法,網路概論,軟體工程 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 李白峰 ... ]
多元價值股份有限公司 | 地址: 新北市鶯歌區中正一路阿南巷31號之2 | 電話: 02-8677-5956 |
名稱 多元價值 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 多元價值)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
多元價值股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段72號11樓之1 | 程正德 | 97324743 | 核准設立 |
派得森多元價值廣告有限公司 新北市永和區民權路二四號一樓 | | 86155657 | 撤銷 (文號: 2001-7-30 經90中字 第0903468489號) |
多元價值股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段72號11樓之1 | 負責人: 程正德 | 統編: 97324743 | 核准設立 |
派得森多元價值廣告有限公司 登記地址: 新北市永和區民權路二四號一樓 | 統編: 86155657 | 撤銷 (文號: 2001-7-30 經90中字 第0903468489號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
|