吳長青
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳長青的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是友慶科技股份有限公司, 統一編號是97327489.
無其他 友慶科技 資料。
[ 搜尋所有 友慶科技 ... ]
根據姓名 吳長青 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳長青 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3586918 | 所代表法人: | 富爾特科技股份有限公司 | 統一編號: 86616791 @ 董監事資料集 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): RICHPOWER ELECTRONIC DEVICES CO.,LIMITED | 核准日期: 20000525 | 業別: 電子設備及其零組件批發業 | 主要營業項目: 電子材料批發業/零售業 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): GALVANTECH INC. | 核准日期: 20000727 | 業別: 電子管製造業 | 主要營業項目: 電子零組件 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): PURPLERAY INC. | 核准日期: 20010430 | 業別: 積體電路製造業 | 主要營業項目: CAM半導體原件業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 4084928900 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 薩摩亞 | 對外投資事業名稱(英文): FULLERTON TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD | 核准日期: 20020207 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 向任何政府或公司得特許權或使用權之業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 85227820550 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 薩摩亞 | 對外投資事業名稱(英文): SPIRE LIMITED | 核准日期: 20050627 | 業別: 家庭電器批發業 | 主要營業項目: 遊戲授權之取得業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 8912-4300#104 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 總機電話: (02)8912-4300 | 公司代號: 6136 | 產業別: 27 | 營利事業統一編號: 86616791 | 住址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 董事長: 吳長青 | 成立日期: 19920413 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9328639 | 機構負責人姓名: 吳長青 | 機構代碼: A11700025 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市舊城北路182號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3586918 | 所代表法人: | 富爾特科技股份有限公司 | 統一編號: 86616791 @ 董監事資料集 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): RICHPOWER ELECTRONIC DEVICES CO.,LIMITED | 核准日期: 20000525 | 業別: 電子設備及其零組件批發業 | 主要營業項目: 電子材料批發業/零售業 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): GALVANTECH INC. | 核准日期: 20000727 | 業別: 電子管製造業 | 主要營業項目: 電子零組件 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): PURPLERAY INC. | 核准日期: 20010430 | 業別: 積體電路製造業 | 主要營業項目: CAM半導體原件業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 4084928900 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 薩摩亞 | 對外投資事業名稱(英文): FULLERTON TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD | 核准日期: 20020207 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 向任何政府或公司得特許權或使用權之業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 85227820550 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 薩摩亞 | 對外投資事業名稱(英文): SPIRE LIMITED | 核准日期: 20050627 | 業別: 家庭電器批發業 | 主要營業項目: 遊戲授權之取得業務 | 統一編號: 86616791 | 對外事業地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國外電話: 8912-4300#104 | 國內地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 國內電話: 02-89124300 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
總機電話: (02)8912-4300 | 公司代號: 6136 | 產業別: 27 | 營利事業統一編號: 86616791 | 住址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 董事長: 吳長青 | 成立日期: 19920413 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9328639 | 機構負責人姓名: 吳長青 | 機構代碼: A11700025 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市舊城北路182號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳長青 ... ]
名稱 友慶科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 友慶科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
友慶科技股份有限公司 臺北市信義區光復南路417號3樓之6 | | 97327489 | 解散 (文號: 2002-3-28 府建商字 第091035758號) |
友慶科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路417號3樓之6 | 統編: 97327489 | 解散 (文號: 2002-3-28 府建商字 第091035758號) |
姓名 吳長青 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳長青)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳進益金香舖 嘉義縣朴子市安福里北通路86號1樓 | 吳長青 | 67112308 | 核准設立 - 獨資 |
正隆機車行 臺北市北投區中央北路2段159號 | 吳長青 | 48878507 | 歇業 - 獨資 |
奧斯廣告有限公司 臺北市南港區研究院路2段12巷5號1樓 | 吳長青 | 50864851 | 核准設立 |
佳影數據整合股份有限公司 新北市新店區寶強路6之3號5樓 | 吳長青 | 66571640 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-19) |
善物食企業社 臺北市信義區基隆路2段133號4樓 | 吳長青 | 75578659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111397) |
安良工程行 臺北市士林區建業路11巷6號2樓 | 吳長青 | 75927777 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114100894) |
伊仁有限公司 宜蘭縣宜蘭市中山里碧霞街40號1樓 | 吳長青 | 83301973 | 核准設立 |
富爾特科技股份有限公司 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 吳長青 | 86616791 | 核准設立 |
吳進益金香舖 登記地址: 嘉義縣朴子市安福里北通路86號1樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 67112308 | 核准設立 - 獨資 |
正隆機車行 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段159號 | 負責人: 吳長青 | 統編: 48878507 | 歇業 - 獨資 |
奧斯廣告有限公司 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段12巷5號1樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 50864851 | 核准設立 |
佳影數據整合股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶強路6之3號5樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 66571640 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-19) |
善物食企業社 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段133號4樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 75578659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111397) |
安良工程行 登記地址: 臺北市士林區建業路11巷6號2樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 75927777 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114100894) |
伊仁有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市中山里碧霞街40號1樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 83301973 | 核准設立 |
富爾特科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶強路6-3號5樓 | 負責人: 吳長青 | 統編: 86616791 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳長青 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|