施彥伶 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名施彥伶 的職稱是監察人 , 持有股份數是7500 , 公司名稱是陽陞投資股份有限公司 , 統一編號是97328403 .
董監事資料集 資料集的 施彥伶 相關資料 (以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 施彥伶 ...)職稱: 董事長 | 持有股份數: 23808 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
職稱: 董事 | 持有股份數: 4538 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23808 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
職稱: 董事 | 持有股份數: 4538 | 所代表法人: | 陽陞投資股份有限公司 | 統一編號: 97328403
[ 搜尋所有相關: 施彥伶 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 陽陞投資 找到的相關資料 (以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陽陞投資 ...)職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: 陽陞投資股份有限公司 | 聯展投資股份有限公司 | 統一編號: 70462216
@ 董監事資料集 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1709126 | 所代表法人: 陽陞投資股份有限公司 | 泉盛股份有限公司 | 統一編號: 11516308
@ 董監事資料集
職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: 陽陞投資股份有限公司 | 聯展投資股份有限公司 | 統一編號: 70462216
@ 董監事資料集 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1709126 | 所代表法人: 陽陞投資股份有限公司 | 泉盛股份有限公司 | 統一編號: 11516308
@ 董監事資料集
[ 搜尋所有 陽陞投資 ... ]
根據姓名 施彥伶 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 施彥伶 ...)作者: 施彥伶 | 指導教授: 徐揮彥 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): The Study of the Cultural Clases under the Agreement between New Zealand and the Separate Customs Te... | 系所名稱: 財經法律研究所 | 學校名稱: 國立東華大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照C據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照B據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照C據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照B據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點
作者: 施彥伶 | 指導教授: 徐揮彥 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): The Study of the Cultural Clases under the Agreement between New Zealand and the Separate Customs Te... | 系所名稱: 財經法律研究所 | 學校名稱: 國立東華大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照C據點 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: BG0200031 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照B據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照C據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照B據點 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 29825233轉145 | 機構負責人姓名: 施彥伶 | 機構代碼: B20200059 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三重區中山里新北大道一段一號
@ 長照ABC據點
[ 搜尋所有 施彥伶 ... ]
名稱 陽陞投資 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陽陞投資 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 陽陞投資股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段225號6樓之7 施士源 97328403 核准設立
陽陞投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段225號6樓之7 | 負責人: 施士源 | 統編: 97328403 | 核准設立
姓名 施彥伶 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 施彥伶 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 施彥伶精品配件 臺中市西屯區逢福里文華路77-5號1樓 施彥伶 10989102 歇業 - 獨資 我喜歡生醫科技有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 施彥伶 53565266 核准設立
施彥伶精品配件 登記地址: 臺中市西屯區逢福里文華路77-5號1樓 | 負責人: 施彥伶 | 統編: 10989102 | 歇業 - 獨資
我喜歡生醫科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 施彥伶 | 統編: 53565266 | 核准設立
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860
|