林亮吟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林亮吟的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是鑫曜豐企業有限公司, 統一編號是97349955.
| 統一編號: 97349955 | 電話號碼: 02-23323350 | 新北市新莊區民安西路38巷30號1樓 |
統一編號: 97349955 | 電話號碼: 02-23323350 | 新北市新莊區民安西路38巷30號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林亮吟 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鑫曜豐企業 資料。
[ 搜尋所有 鑫曜豐企業 ... ]
根據姓名 林亮吟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林亮吟 ...) | (中華民國)吳騏;(中華民國)林亮吟;(中華民國)林家棟;(中華民國)林玲蓉;(中華民國)洪添賢;(中華民國)薛慧瑩 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳騏;(中華民國)林亮吟;(中華民國)林家棟;(中華民國)林玲蓉;(中華民國)洪添賢;(中華民國)薛慧瑩 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 | 折扣資訊: 信用卡、超商、ATM轉帳 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 @ 文化部研習課程 |
| (澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺北市大安區和平東路1段121號B1 | 成立日期: 0691112 | 理事長: 林亮吟 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 楠蘇園有限公司 | 統一編號: 52661847 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳騏;(中華民國)林亮吟;(中華民國)林家棟;(中華民國)林玲蓉;(中華民國)洪添賢;(中華民國)薛慧瑩 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳騏;(中華民國)林亮吟;(中華民國)林家棟;(中華民國)林玲蓉;(中華民國)洪添賢;(中華民國)薛慧瑩 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 | 折扣資訊: 信用卡、超商、ATM轉帳 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/08 @ 文化部研習課程 |
(澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺北市大安區和平東路1段121號B1 | 成立日期: 0691112 | 理事長: 林亮吟 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 楠蘇園有限公司 | 統一編號: 52661847 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林亮吟 ... ]
名稱 鑫曜豐企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑫曜豐企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫曜豐企業有限公司 新北市新莊區民安西路38巷30號1樓 | 林亮吟 | 97349955 | 核准設立 |
鑫曜豐企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路38巷30號1樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 97349955 | 核准設立 |
姓名 林亮吟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 林亮吟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芊林茶行 屏東縣屏東市廣興里廣東路1108-2號1樓 | 林亮吟 | 89071153 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
圃苳流行工作室 臺北市松山區三民路9號5樓之8 | 林亮吟 | 31877764 | 停業 (停業起迄日期 107年08月03日 至 108年08月02日) - 獨資 |
楠蘇園有限公司 臺北市中山區復興北路92號11樓 | 林亮吟 | 52661847 | 核准設立 |
肯納健康管理顧問股份有限公司 臺北市中山區松江路99號4樓 | 林亮吟 | 54706692 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-01) |
種子智能科技有限公司 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路269-17號11樓 | 林亮吟 | 90448831 | 核准設立 |
禪味佛教文物社 臺南市中西區開山路201號1樓 | 林亮吟 | 93863868 | 歇業 - 獨資 |
芊林茶行 登記地址: 屏東縣屏東市廣興里廣東路1108-2號1樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 89071153 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
圃苳流行工作室 登記地址: 臺北市松山區三民路9號5樓之8 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 31877764 | 停業 (停業起迄日期 107年08月03日 至 108年08月02日) - 獨資 |
楠蘇園有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路92號11樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 52661847 | 核准設立 |
肯納健康管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路99號4樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 54706692 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-01) |
種子智能科技有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路269-17號11樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 90448831 | 核准設立 |
禪味佛教文物社 登記地址: 臺南市中西區開山路201號1樓 | 負責人: 林亮吟 | 統編: 93863868 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林亮吟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|