余錦章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余錦章的職稱是監察人, 持有股份數是910, 公司名稱是永駿發實業股份有限公司, 統一編號是97362231.
無其他 永駿發實業 資料。
[ 搜尋所有 永駿發實業 ... ]
根據姓名 余錦章 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 余錦章 ...) | 主要產品: 112織布、220塑膠製品、159其他紙製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 16353459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段12巷68號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15805891 | 所代表法人: | 尚進實業股份有限公司 | 統一編號: 16353459 @ 董監事資料集 |
主要產品: 112織布、220塑膠製品、159其他紙製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 16353459 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段12巷68號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-062613 | 機構負責人姓名: 余錦章 | 機構代碼: 1S0900008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 彰化縣彰化市中央路184號10樓之8 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15805891 | 所代表法人: | 尚進實業股份有限公司 | 統一編號: 16353459 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 余錦章 ... ]
名稱 永駿發實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永駿發實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永駿發實業股份有限公司 基隆市七堵區實踐路六八之二號 | | 97362231 | 解散 (文號: 1999-11-10 經88中字 第088983746號) |
永駿發實業股份有限公司 登記地址: 基隆市七堵區實踐路六八之二號 | 統編: 97362231 | 解散 (文號: 1999-11-10 經88中字 第088983746號) |
姓名 余錦章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 余錦章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仁堡企業社 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段40巷66號 | 余錦章 | 10950887 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040817557) |
尚進實業股份有限公司 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段12巷68號 | 余錦章 | 16353459 | 核准設立 |
世昇玻璃工業社 新竹縣竹東鎮榮樂里長春路六六六號 | 余錦章 | 48407534 | 歇業 - 獨資 |
上博汽車有限公司 桃園市桃園區富國路704號 | 余錦章 | 80250367 | 核准設立 |
仁堡企業社 登記地址: 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段40巷66號 | 負責人: 余錦章 | 統編: 10950887 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040817557) |
尚進實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段12巷68號 | 負責人: 余錦章 | 統編: 16353459 | 核准設立 |
世昇玻璃工業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮樂里長春路六六六號 | 負責人: 余錦章 | 統編: 48407534 | 歇業 - 獨資 |
上博汽車有限公司 登記地址: 桃園市桃園區富國路704號 | 負責人: 余錦章 | 統編: 80250367 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|