彭馨瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭馨瑩的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是長虹開發塗裝工程股份有限公司, 統一編號是97397604.
根據姓名 彭馨瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彭馨瑩 ...) | (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王新昌;(中華民國)張妙妃;(中華民國)彭馨瑩;(中華民國)呂慧敏 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 彭馨瑩 ... ]
名稱 長虹開發塗裝工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 長虹開發塗裝工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長虹開發塗裝工程股份有限公司 桃園市中壢區成都路三號 | | 97397604 | 解散 (文號: 2000-2-23 經89中字 第089383014號) |
長虹開發塗裝工程股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區成都路三號 | 統編: 97397604 | 解散 (文號: 2000-2-23 經89中字 第089383014號) |
姓名 彭馨瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 彭馨瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東瑩國際有限公司 新竹縣竹北市福興東路二段126號2樓 | 彭馨瑩 | 42973997 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-30) |
瑩展企業社 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號一樓 | 彭馨瑩 | 87345776 | 核准設立 - 獨資 |
瑩展企業社 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號一樓 | 彭馨瑩 | 87345950 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090141705) |
衣寶馨服飾 苗栗縣後龍鎮北龍里8鄰中正路21號 | 彭馨瑩 | 25223892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003112) |
新海納盛國際有限公司 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號2樓 | 彭馨瑩 | 00189801 | 核准設立 |
葆勝社 桃園縣中壢市信義里成都路3號1樓 | 彭馨瑩 | 08408712 | 歇業 - 獨資 |
手機仔店 臺東縣臺東市民族里更生路一六五號 | 彭馨瑩 | 47890905 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090216639) |
愛創客文創有限公司 臺中市西屯區西安里西屯路二段297之8巷1號1樓 | 彭馨瑩 | 60375608 | 核准設立 |
東瑩國際有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市福興東路二段126號2樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 42973997 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-30) |
瑩展企業社 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號一樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 87345776 | 核准設立 - 獨資 |
瑩展企業社 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號一樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 87345950 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090141705) |
衣寶馨服飾 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里8鄰中正路21號 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 25223892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003112) |
新海納盛國際有限公司 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里仁愛路一段27號2樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 00189801 | 核准設立 |
葆勝社 登記地址: 桃園縣中壢市信義里成都路3號1樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 08408712 | 歇業 - 獨資 |
手機仔店 登記地址: 臺東縣臺東市民族里更生路一六五號 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 47890905 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090216639) |
愛創客文創有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西安里西屯路二段297之8巷1號1樓 | 負責人: 彭馨瑩 | 統編: 60375608 | 核准設立 |
[ 查詢所有 彭馨瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|