李鈺堂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李鈺堂的職稱是監察人, 持有股份數是800000, 公司名稱是豐順證券投資顧問股份有限公司, 統一編號是97409664.
| 公司名稱: 豐順證券投資顧問股份有限公司 | 到職日期: 0860131 | 統一編號: 97409664 |
公司名稱: 豐順證券投資顧問股份有限公司 | 到職日期: 0860131 | 統一編號: 97409664 |
[ 搜尋所有相關: 李鈺堂 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據姓名 李鈺堂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李鈺堂 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225840 | 所代表法人: | 嘉鈺投資股份有限公司 | 統一編號: 85081329 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/06 | 特約迄日: 2040/05/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/06 | 特約迄日: 2040/05/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225840 | 所代表法人: | 嘉鈺投資股份有限公司 | 統一編號: 85081329 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: A10400018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/06 | 特約迄日: 2040/05/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/03/06 | 特約迄日: 2040/05/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034881300 | 機構負責人姓名: 李鈺堂 | 機構代碼: 1X0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市楊梅區中山北路一段319號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李鈺堂 ... ]
名稱 豐順證券投資顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐順證券投資顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐順證券投資顧問股份有限公司 臺中市忠明南路三○三號廿七樓 | | 97409664 | 解散 (文號: 2000-11-30 經89中字 第089534661號) |
豐順證券投資顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市忠明南路三○三號廿七樓 | 統編: 97409664 | 解散 (文號: 2000-11-30 經89中字 第089534661號) |
姓名 李鈺堂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李鈺堂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉鈺投資股份有限公司 臺中市南區忠明南路789號13樓之1 | 李鈺堂 | 85081329 | 核准設立 |
源順印刷有限公司 新北市中和區瑞穗里民享街4號 | 李鈺堂 | 53212910 | 核准設立 |
鉉豐投資有限公司 桃園市桃園區中正路1092號10樓 | 李鈺堂 | 90159276 | 核准設立 |
嘉鈺投資股份有限公司 登記地址: 臺中市南區忠明南路789號13樓之1 | 負責人: 李鈺堂 | 統編: 85081329 | 核准設立 |
源順印刷有限公司 登記地址: 新北市中和區瑞穗里民享街4號 | 負責人: 李鈺堂 | 統編: 53212910 | 核准設立 |
鉉豐投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1092號10樓 | 負責人: 李鈺堂 | 統編: 90159276 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
|