葉玉雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉玉雪的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是豪詳股份有限公司, 統一編號是97422462.
董監事資料集 資料集的 葉玉雪 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉玉雪 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 豪詳股份有限公司 | 統一編號: 97422462 |
[ 搜尋所有相關: 葉玉雪 @ 董監事資料集 ]
無其他 豪詳 資料。
[ 搜尋所有 豪詳 ... ]
根據姓名 葉玉雪 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 葉玉雪 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200401 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 銀城紙業股份有限公司 | 統一編號: 23674581 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200401 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 2991-8108 | 機構負責人姓名: 葉玉雪 | 機構代碼: BD0200058 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市新莊區仁義里福樂街74號2樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 銀城紙業股份有限公司 | 統一編號: 23674581 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉玉雪 ... ]
名稱 豪詳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豪詳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豪詳股份有限公司 桃園市蘆竹區長榮路192號1樓 | 林品家 | 97422462 | 核准設立 |
豪詳股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區長榮路192號1樓 | 負責人: 林品家 | 統編: 97422462 | 核准設立 |
姓名 葉玉雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 葉玉雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
根富企業有限公司 臺北市信義區信義路5段5號 | 葉玉雪 | 12287937 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
天使芭蕾國際服飾有限公司 新北市土城區學成路22巷1弄15號 | 葉玉雪 | 54693107 | 解散 (核准解散日期: 2016-12-30) |
恩雅餐飲店 高雄市岡山區嘉興里嘉興路159號1樓 | 葉玉雪 | 80945254 | 歇業 - 獨資 |
日揚行 苗栗縣竹南鎮正南里四鄰中山路五二號 | 葉玉雪 | 88817295 | 核准設立 - 合夥 |
根富企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段5號 | 負責人: 葉玉雪 | 統編: 12287937 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
天使芭蕾國際服飾有限公司 登記地址: 新北市土城區學成路22巷1弄15號 | 負責人: 葉玉雪 | 統編: 54693107 | 解散 (核准解散日期: 2016-12-30) |
恩雅餐飲店 登記地址: 高雄市岡山區嘉興里嘉興路159號1樓 | 負責人: 葉玉雪 | 統編: 80945254 | 歇業 - 獨資 |
日揚行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮正南里四鄰中山路五二號 | 負責人: 葉玉雪 | 統編: 88817295 | 核准設立 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|