陳彥呈
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彥呈的職稱是董事, 持有股份數是499333, 公司名稱是國治興業股份有限公司, 統一編號是97433720.
董監事資料集 資料集的 陳彥呈 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳彥呈 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600667 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600667 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國治興業股份有限公司 | 統一編號: 97433720 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥呈 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-200216971-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 97433720 | 台北市信義區忠孝東路5段623號2樓 |
食品業者登錄字號: A-200216971-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 97433720 | 台北市信義區忠孝東路5段623號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥呈 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 國治興業 資料。
[ 搜尋所有 國治興業 ... ]
根據姓名 陳彥呈 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彥呈 ...) | (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 尚彥投資股份有限公司 | 統一編號: 70455910 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 111紡紗 | 統一編號: 12986427 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路61-2號 @ 登記工廠名錄 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 航空資料鏈路通訊系統技術研發四年計畫 | 專利發明人: 張勝傑、陳彥呈、吳捷 | 證書號碼: 發明198829 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧手持裝置核心技術攻堅計畫 | 專利發明人: 侯智升 ,周嘉宏 ,陳彥呈 | 證書號碼: I385639 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 尚彥投資股份有限公司 | 統一編號: 70455910 @ 董監事資料集 |
主要產品: 111紡紗 | 統一編號: 12986427 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路61-2號 @ 登記工廠名錄 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 航空資料鏈路通訊系統技術研發四年計畫 | 專利發明人: 張勝傑、陳彥呈、吳捷 | 證書號碼: 發明198829 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 智慧手持裝置核心技術攻堅計畫 | 專利發明人: 侯智升 ,周嘉宏 ,陳彥呈 | 證書號碼: I385639 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 陳彥呈 ... ]
名稱 國治興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 國治興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國治興業股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段623號2樓 | 施美瑜 | 97433720 | 核准設立 |
國治興業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段623號2樓 | 負責人: 施美瑜 | 統編: 97433720 | 核准設立 |
姓名 陳彥呈 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彥呈)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
呈瑋土木包工業 臺中市北屯區平德里綏遠路二段73之4號 | 陳彥呈 | 45849938 | 核准設立 - 獨資 |
侑呈商行 嘉義市東區興南里吳鳳南路17巷1之2號一樓 | 陳彥呈 | 92379037 | 核准設立 - 獨資 |
和彥輪業行 臺中市大里區瑞城里瑞城一街108號1樓 | 陳彥呈 | 39806150 | 核准設立 - 獨資 |
辰瑞企業股份有限公司 彰化縣彰化市南瑤里大埔路485巷109號1樓 | 陳彥呈 | 12986427 | 核准設立 |
順天商行 新北市蘆洲區中原里中正路185巷78弄42號 | 陳彥呈 | 30275899 | 歇業 - 獨資 |
品漾演藝經紀工作室 新北市新莊區福壽街44之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 陳彥呈 | 31471498 | 歇業 - 獨資 |
重慶麻辣哥行 臺南市歸仁區歸仁里大通路76號 | 陳彥呈 | 47829769 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061101659) |
達興電器空調有限公司 新北市新莊區民安西路376號8樓之1 | 陳彥呈 | 50994616 | 核准設立 |
呈瑋土木包工業 登記地址: 臺中市北屯區平德里綏遠路二段73之4號 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 45849938 | 核准設立 - 獨資 |
侑呈商行 登記地址: 嘉義市東區興南里吳鳳南路17巷1之2號一樓 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 92379037 | 核准設立 - 獨資 |
和彥輪業行 登記地址: 臺中市大里區瑞城里瑞城一街108號1樓 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 39806150 | 核准設立 - 獨資 |
辰瑞企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里大埔路485巷109號1樓 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 12986427 | 核准設立 |
順天商行 登記地址: 新北市蘆洲區中原里中正路185巷78弄42號 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 30275899 | 歇業 - 獨資 |
品漾演藝經紀工作室 登記地址: 新北市新莊區福壽街44之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 31471498 | 歇業 - 獨資 |
重慶麻辣哥行 登記地址: 臺南市歸仁區歸仁里大通路76號 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 47829769 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061101659) |
達興電器空調有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路376號8樓之1 | 負責人: 陳彥呈 | 統編: 50994616 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳彥呈 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|