黃秀俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秀俊的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是承隆科技股份有限公司, 統一編號是97454061.
根據名稱 承隆科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 承隆科技 ...) | 違反法令: 水污染防治法第30條第1項第2款 | 事業名稱: 承隆科技有限公司 | 裁處金額: 30000 | 主旨: 罰鍰新臺幣30000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺中市 | 裁處時間: 2024-07-18 | 違反時間: 2024-06-04 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 承隆科技有限公司 | 統一編號: 91099733 @ 董監事資料集 |
違反法令: 水污染防治法第30條第1項第2款 | 事業名稱: 承隆科技有限公司 | 裁處金額: 30000 | 主旨: 罰鍰新臺幣30000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺中市 | 裁處時間: 2024-07-18 | 違反時間: 2024-06-04 @ 列管事業污染源裁處資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 承隆科技有限公司 | 統一編號: 91099733 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 承隆科技 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歡樂國際股份有限公司 | 統一編號: 80128155 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歡樂國際股份有限公司 | 統一編號: 80128155 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃秀俊 ... ]
承隆科技股份有限公司 | 地址: 新北市永和區中和路345號10樓之1 | 電話: 02-2927-7278 |
名稱 承隆科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 承隆科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江山承隆科技有限公司 新北市新店區大同街1號2樓 | 江德昌 | 66616739 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-29) |
承隆科技有限公司 臺中市后里區后里里泉州路15之5號 | 陳家豪 | 91099733 | 核准設立 |
承隆科技股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段245號7樓之1 | | 97454061 | 解散 (文號: 2006-7-31 府建商字 第09581500000號) |
江山承隆科技有限公司 登記地址: 新北市新店區大同街1號2樓 | 負責人: 江德昌 | 統編: 66616739 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-29) |
承隆科技有限公司 登記地址: 臺中市后里區后里里泉州路15之5號 | 負責人: 陳家豪 | 統編: 91099733 | 核准設立 |
承隆科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段245號7樓之1 | 統編: 97454061 | 解散 (文號: 2006-7-31 府建商字 第09581500000號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8536233631 | 所代表法人: 兆豐金融控股股份有限公司 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 03705903 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 8536233631 | 所代表法人: 兆豐金融控股股份有限公司 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 03705903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4385499973 | 所代表法人: 財政部 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 統一編號: 03787101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 467682372 | 所代表法人: 交通部 | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台燿科技股份有限公司 | 統一編號: 04226091 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 翔逸貿易股份有限公司 | 統一編號: 04243774 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8536233631 | 所代表法人: 兆豐金融控股股份有限公司 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 03705903 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 8536233631 | 所代表法人: 兆豐金融控股股份有限公司 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 03705903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8426200000 | 所代表法人: 交通部 | 中華郵政股份有限公司 | 統一編號: 03741302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4385499973 | 所代表法人: 財政部 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 統一編號: 03787101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 467682372 | 所代表法人: 交通部 | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台燿科技股份有限公司 | 統一編號: 04226091 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 翔逸貿易股份有限公司 | 統一編號: 04243774 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
|