蔡昀蓁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡昀蓁的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是裕嶺一企業股份有限公司, 統一編號是97462442.
董監事資料集 資料集的 蔡昀蓁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡昀蓁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 裕嶺一企業股份有限公司 | 統一編號: 97462442 |
[ 搜尋所有相關: 蔡昀蓁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97462442 | 電話號碼: 02-26335528 | 臺北市內湖區康樂街136巷28號1樓 |
統一編號: 97462442 | 電話號碼: 02-26335528 | 臺北市內湖區康樂街136巷28號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡昀蓁 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 蔡昀蓁 ...) | 食品業者登錄字號: A-197462442-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 97462442 | 台北市內湖區康樂街136巷28號1樓 |
| 食品業者登錄字號: A-197462442-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 97462442 | 台北市中正區北平西路3號U-1樓 |
食品業者登錄字號: A-197462442-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 97462442 | 台北市內湖區康樂街136巷28號1樓 |
食品業者登錄字號: A-197462442-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 97462442 | 台北市中正區北平西路3號U-1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡昀蓁 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 裕嶺一企業 資料。
[ 搜尋所有 裕嶺一企業 ... ]
根據姓名 蔡昀蓁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡昀蓁 ...) | 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 09 12 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡昀蓁 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 07 14 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照ABC據點 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 09 12 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡昀蓁 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 07 14 2016 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮東明里13鄰26-11號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851453 | 機構負責人姓名: 蔡昀蓁 | 機構代碼: B10700022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮大庄里大庄里成功路126號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 蔡昀蓁 ... ]
名稱 裕嶺一企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 裕嶺一企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕嶺一企業股份有限公司 臺北市內湖區康樂街136巷28號1樓 | 蔡林青 | 97462442 | 核准設立 |
裕嶺一企業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷28號1樓 | 負責人: 蔡林青 | 統編: 97462442 | 核准設立 |
姓名 蔡昀蓁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡昀蓁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
齊昀科技 高雄市前鎮區三多三路155號6樓之4 | 蔡昀蓁 | 88066012 | 核准設立 - 獨資 |
金晶食材有限公司 新北市三重區中正北路145巷4弄12號3樓 | 蔡昀蓁 | 28782188 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-13) |
耀昇寵物國際有限公司 嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路321巷12號 | 蔡昀蓁 | 41047731 | 核准設立 |
釆晴時尚館 臺中市太平區十甲路606號1樓 | 蔡昀蓁 | 45517831 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090878514) |
立誠五金行 新竹市香山區內湖里內湖路84巷1號1樓 | 蔡昀蓁 | 81924622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080000068) |
吉而富企業行 高雄市三民區平等路23巷11號3樓 | 蔡昀蓁 | 82745653 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861288700) |
萬沃科技有限公司 臺北市信義區信義路5段127號2樓之7 | 蔡昀蓁 | 90656318 | 核准設立 |
耀永企業社 嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路321巷12號 | 蔡昀蓁 | 92385241 | 核准設立 - 獨資 |
齊昀科技 登記地址: 高雄市前鎮區三多三路155號6樓之4 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 88066012 | 核准設立 - 獨資 |
金晶食材有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路145巷4弄12號3樓 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 28782188 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-13) |
耀昇寵物國際有限公司 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路321巷12號 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 41047731 | 核准設立 |
釆晴時尚館 登記地址: 臺中市太平區十甲路606號1樓 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 45517831 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090878514) |
立誠五金行 登記地址: 新竹市香山區內湖里內湖路84巷1號1樓 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 81924622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080000068) |
吉而富企業行 登記地址: 高雄市三民區平等路23巷11號3樓 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 82745653 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861288700) |
萬沃科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段127號2樓之7 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 90656318 | 核准設立 |
耀永企業社 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路321巷12號 | 負責人: 蔡昀蓁 | 統編: 92385241 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡昀蓁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|