侯秀鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名侯秀鳳的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是品特電子股份有限公司, 統一編號是97490361.
董監事資料集 資料集的 侯秀鳳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 侯秀鳳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 品特電子股份有限公司 | 統一編號: 97490361 |
[ 搜尋所有相關: 侯秀鳳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97490361 | 電話號碼: 03-4392111 | 桃園市平鎮區中豐路南勢2段134號1樓 |
統一編號: 97490361 | 電話號碼: 03-4392111 | 桃園市平鎮區中豐路南勢2段134號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 侯秀鳳 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 品特電子 資料。
[ 搜尋所有 品特電子 ... ]
根據姓名 侯秀鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 侯秀鳳 ...) | (中華民國)徐郁薇;(中華民國)劉麗娜;(中華民國)陳琳鳳;(中華民國)余淑禧;(中華民國)侯秀鳳 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)徐郁薇;(中華民國)劉麗娜;(中華民國)陳琳鳳;(中華民國)余淑禧;(中華民國)侯秀鳳 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐郁薇;(中華民國)劉麗娜;(中華民國)陳琳鳳;(中華民國)余淑禧;(中華民國)侯秀鳳 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)徐郁薇;(中華民國)劉麗娜;(中華民國)陳琳鳳;(中華民國)余淑禧;(中華民國)侯秀鳳 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 侯秀鳳 ... ]
名稱 品特電子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 品特電子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品特電子股份有限公司 桃園市平鎮區中豐路南勢2段134號1樓 | 王興漢 | 97490361 | 核准設立 |
品特電子股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區中豐路南勢2段134號1樓 | 負責人: 王興漢 | 統編: 97490361 | 核准設立 |
姓名 侯秀鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 侯秀鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
五分埔服飾店 嘉義市西區中庸里文化路5號一樓 | 侯秀鳳 | 14520657 | 歇業 - 獨資 |
櫻花理髮院 嘉義縣大林鎮三和里7鄰中興路609號 | 侯秀鳳 | 26491847 | 歇業 - 獨資 |
優格林服飾店 嘉義市西區車店里興業西路314號一樓 | 侯秀鳳 | 37702622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060170255) |
加勒比海複合式餐飲店 嘉義市西區書院里仁愛路452號一、二樓 | 侯秀鳳 | 37703994 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080172267) |
桔仔葉生機手作坊 高雄市左營區先勝路117號1樓 | 侯秀鳳 | 41323314 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562197100) |
滴答滴服裝行 嘉義市西區文化里文化路107號一樓 | 侯秀鳳 | 67878422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020172274) |
五分埔服飾店 彰化縣員林鎮惠來里光明街二0一號一樓 | 侯秀鳳 | 94937662 | 歇業 - 獨資 |
輝成葬儀社 嘉義市西區竹文里博愛路二段32號一樓 | 侯秀鳳 | 98862446 | 核准設立 - 獨資 |
五分埔服飾店 登記地址: 嘉義市西區中庸里文化路5號一樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 14520657 | 歇業 - 獨資 |
櫻花理髮院 登記地址: 嘉義縣大林鎮三和里7鄰中興路609號 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 26491847 | 歇業 - 獨資 |
優格林服飾店 登記地址: 嘉義市西區車店里興業西路314號一樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 37702622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060170255) |
加勒比海複合式餐飲店 登記地址: 嘉義市西區書院里仁愛路452號一、二樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 37703994 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080172267) |
桔仔葉生機手作坊 登記地址: 高雄市左營區先勝路117號1樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 41323314 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562197100) |
滴答滴服裝行 登記地址: 嘉義市西區文化里文化路107號一樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 67878422 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020172274) |
五分埔服飾店 登記地址: 彰化縣員林鎮惠來里光明街二0一號一樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 94937662 | 歇業 - 獨資 |
輝成葬儀社 登記地址: 嘉義市西區竹文里博愛路二段32號一樓 | 負責人: 侯秀鳳 | 統編: 98862446 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 侯秀鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
|