蔡松原
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡松原的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是巽利工業股份有限公司, 統一編號是97496560.
董監事資料集 資料集的 蔡松原 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡松原 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 巽利工業股份有限公司 | 統一編號: 97496560 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 巽利工業股份有限公司 | 統一編號: 97496560 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 巽利工業股份有限公司 | 統一編號: 97496560 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 巽利工業股份有限公司 | 統一編號: 97496560 |
[ 搜尋所有相關: 蔡松原 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97496560 | 電話號碼: 07-6521656 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 |
統一編號: 97496560 | 電話號碼: 07-6521656 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡松原 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 331育樂用品 | 統一編號: 97496560 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 |
主要產品: 331育樂用品 | 統一編號: 97496560 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡松原 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 蔡崇平 | 統一編號: 97496560 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 蔡崇平 | 統一編號: 97496560 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 97496560 ... ]
無其他 巽利工業 資料。
[ 搜尋所有 巽利工業 ... ]
根據姓名 蔡松原 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡松原 ...) | 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-351919 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0982-351919 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990066 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7990066 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 松原國際有限公司 | 統一編號: 53306992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 原霖木業有限公司 | 統一編號: 12832937 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 京垣企業有限公司 | 統一編號: 94048055 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-351919 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0982-351919 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7990066 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-7990066 | 機構負責人姓名: 蔡松原 | 機構代碼: 2X1600030 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣瑪家鄉佳義村5鄰泰平巷49號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 松原國際有限公司 | 統一編號: 53306992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 原霖木業有限公司 | 統一編號: 12832937 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 京垣企業有限公司 | 統一編號: 94048055 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡松原 ... ]
名稱 巽利工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 巽利工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巽利工業股份有限公司 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 | 蔡崇平 | 97496560 | 核准設立 |
巽利工業股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區竹寮里竹寮路320號 | 負責人: 蔡崇平 | 統編: 97496560 | 核准設立 |
姓名 蔡松原 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蔡松原)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松原國際有限公司 臺中市西屯區上石里西屯路二段253巷37號11樓之3 | 蔡松原 | 53306992 | 核准設立 |
原霖木業有限公司 高雄市鳳山區新樂里新強路131號 | 蔡松原 | 12832937 | 核准設立 |
仁德餐廳 臺南市仁德區仁義里中山路234??6號 | 蔡松原 | 06603491 | 撤銷 - 獨資 |
吉祥選物商行 高雄市苓雅區朝陽里凱旋三路338巷6號1樓 | 蔡松原 | 92145257 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162559800) |
京垣企業有限公司 桃園市中壢區月眉里月眉路二段248巷20號(1樓) | 蔡松原 | 94048055 | 核准設立 |
松原國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區上石里西屯路二段253巷37號11樓之3 | 負責人: 蔡松原 | 統編: 53306992 | 核准設立 |
原霖木業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區新樂里新強路131號 | 負責人: 蔡松原 | 統編: 12832937 | 核准設立 |
仁德餐廳 登記地址: 臺南市仁德區仁義里中山路234??6號 | 負責人: 蔡松原 | 統編: 06603491 | 撤銷 - 獨資 |
吉祥選物商行 登記地址: 高雄市苓雅區朝陽里凱旋三路338巷6號1樓 | 負責人: 蔡松原 | 統編: 92145257 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162559800) |
京垣企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區月眉里月眉路二段248巷20號(1樓) | 負責人: 蔡松原 | 統編: 94048055 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|