鄭勝吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭勝吉的職稱是監察人, 持有股份數是10800, 公司名稱是住益企業股份有限公司, 統一編號是97504457.
| 公司名稱: 住益企業股份有限公司 | 到職日期: 0770904 | 統一編號: 97504457 |
公司名稱: 住益企業股份有限公司 | 到職日期: 0770904 | 統一編號: 97504457 |
[ 搜尋所有相關: 鄭勝吉 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 住益企業 資料。
[ 搜尋所有 住益企業 ... ]
根據姓名 鄭勝吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭勝吉 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 負責人: 鄭勝吉 | 統一編號: 75933362 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區潮寮里田單六街32號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 寶福建設股份有限公司 | 統一編號: 22959862 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3680 | 所代表法人: | 明榮貿易股份有限公司 | 統一編號: 75327703 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 潔歷企業有限公司 | 統一編號: 75933362 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
負責人: 鄭勝吉 | 統一編號: 75933362 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區潮寮里田單六街32號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 寶福建設股份有限公司 | 統一編號: 22959862 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3680 | 所代表法人: | 明榮貿易股份有限公司 | 統一編號: 75327703 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 潔歷企業有限公司 | 統一編號: 75933362 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭勝吉 ... ]
名稱 住益企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 住益企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
住益企業股份有限公司 臺中市清水區下湳里中山路396號 | | 97504457 | 解散 |
住益企業有限公司 臺南市西港區南海里二○鄰中港二九號 | | 89659702 | 廢止 (文號: 2007-12-20 經授中字 第0963536858號) |
住益企業股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區下湳里中山路396號 | 統編: 97504457 | 解散 |
住益企業有限公司 登記地址: 臺南市西港區南海里二○鄰中港二九號 | 統編: 89659702 | 廢止 (文號: 2007-12-20 經授中字 第0963536858號) |
姓名 鄭勝吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 鄭勝吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上海裕勝西服號 臺北市大安區永康街10號 | 鄭勝吉 | 04997359 | 撤銷 - 獨資 |
一同西點麵包店 臺北市南港區研究院路1段175號1樓 | 鄭勝吉 | 04835643 | 撤銷 - 獨資 |
大發飾品行 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 鄭勝吉 | 13922078 | 核准設立 - 獨資 |
大發銀樓 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 鄭勝吉 | 69588960 | 歇業 - 獨資 |
潔歷企業有限公司 高雄市鼓山區明華路338號10樓 | 鄭勝吉 | 75933362 | 核准設立 |
八藝出版社 臺北市大同區西寧北路76號1樓 | 鄭勝吉 | 77521295 | 歇業 - 獨資 |
欣樂讀雜誌社 臺北市士林區忠誠路2段64號7樓 | 鄭勝吉 | 77925753 | 歇業 - 獨資 |
上海裕勝西服號 登記地址: 臺北市大安區永康街10號 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 04997359 | 撤銷 - 獨資 |
一同西點麵包店 登記地址: 臺北市南港區研究院路1段175號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 04835643 | 撤銷 - 獨資 |
大發飾品行 登記地址: 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 13922078 | 核准設立 - 獨資 |
大發銀樓 登記地址: 臺南市南區喜北里喜樹路206巷103號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 69588960 | 歇業 - 獨資 |
潔歷企業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明華路338號10樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 75933362 | 核准設立 |
八藝出版社 登記地址: 臺北市大同區西寧北路76號1樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 77521295 | 歇業 - 獨資 |
欣樂讀雜誌社 登記地址: 臺北市士林區忠誠路2段64號7樓 | 負責人: 鄭勝吉 | 統編: 77925753 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭勝吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|