楊宗達
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊宗達的職稱是董事長, 持有股份數是75, 公司名稱是鴻剛實業股份有限公司, 統一編號是97530764.
董監事資料集 資料集的 楊宗達 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊宗達 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 43 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 42 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 43 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 42 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 鴻剛實業股份有限公司 | 統一編號: 97530764 |
[ 搜尋所有相關: 楊宗達 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 鴻剛實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻剛實業 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市東區大振街105號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 042783638 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市大里區公教街二一一號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市東區大振街105號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 042783638 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市大里區公教街二一一號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 鴻剛實業 ... ]
根據姓名 楊宗達 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊宗達 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鉦展達有限公司 | 統一編號: 00150051 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鉦展達有限公司 | 統一編號: 00150051 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊宗達 ... ]
名稱 鴻剛實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻剛實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻剛實業股份有限公司 臺中市東區東橋里大振街105號1樓 | 楊宗達 | 97530764 | 核准設立 |
鴻剛實業股份有限公司 登記地址: 臺中市東區東橋里大振街105號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 97530764 | 核准設立 |
姓名 楊宗達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊宗達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗達清潔管理顧問社 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 楊宗達 | 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
鉦展達有限公司 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 楊宗達 | 00150051 | 核准設立 |
金達輪胎行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 楊宗達 | 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 楊宗達 | 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 楊宗達 | 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 楊宗達 | 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 楊宗達 | 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 楊宗達 | 14670395 | 歇業 - 獨資 |
宗達清潔管理顧問社 登記地址: 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
鉦展達有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 00150051 | 核准設立 |
金達輪胎行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 登記地址: 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14670395 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊宗達 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|