陳玉山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉山的職稱是董事, 持有股份數是2700000, 公司名稱是東成衡器廠有限公司, 統一編號是97544681.
| 臺中市太平區中興里太平二八街3號 | 符合之產業類別: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 登記編號: 99634590 | 統一編號: 97544681 |
臺中市太平區中興里太平二八街3號 | 符合之產業類別: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 登記編號: 99634590 | 統一編號: 97544681 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉山 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶 | 統一編號: 97544681 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里太平二八街3號 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉山 @ 登記工廠名錄 ]
| 度量衡器種類: 衡器(小於10公噸) | 製造業 | (04)22708258、臺中市太平區太平28街3號、97544681、陳玉山 | 執照號碼: A01965 | 執照之核准日期及有效期限: 1040624、1140623 @ 營業許可執照資料 |
度量衡器種類: 衡器(小於10公噸) | 製造業 | (04)22708258、臺中市太平區太平28街3號、97544681、陳玉山 | 執照號碼: A01965 | 執照之核准日期及有效期限: 1040624、1140623 @ 營業許可執照資料 |
[ 搜尋所有 97544681 ... ]
無其他 東成衡器廠 資料。
[ 搜尋所有 東成衡器廠 ... ]
根據姓名 陳玉山 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉山 ...) | 開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/10/31 | 結束時間: 2021/10/31 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 教育部體育署3F大禮堂 | 地址: 台北市中山區朱崙街20號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北B場 (體育署場)從零開始看見福爾摩沙之美 日期:110年10月31日(日)時間: 8:30~16:30地點:教育部體育署3F大禮堂(台北市中山區朱崙街20號) 主持人:朱愛琪時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市汐止區福德一路三九二巷一號四樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 220塑膠製品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司名稱: 山平企業有限公司 | 到職日期: 0690810 | 統一編號: 12257075 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 45009809 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里合圳北路一五號 @ 登記工廠名錄 |
電話: (04)22544197 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 陳玉山 | 南屯區 | 地址: 臺中市南屯區黎明里干城街202巷1弄1號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
[ 搜尋所有 陳玉山 ... ]
東成衡器廠有限公司 | 地址: 411 台中市太平區太平路770號 | 電話: 04-2270-8258 |
名稱 東成衡器廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 東成衡器廠)
姓名 陳玉山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金玉山五金材料行 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 陳玉山 | 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 陳玉山 | 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 陳玉山 | 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 陳玉山 | 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 陳玉山 | 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 陳玉山 | 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 陳玉山 | 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 陳玉山 | 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
金玉山五金材料行 登記地址: 臺中市大甲區孟春里中山路二段19號一樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 98844953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881603) |
玉山運動生活館 登記地址: 新竹縣竹北市華興街140之1號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87337213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090301976) |
陳玉山 登記地址: 彰化縣彰化市下里泰和路1段182號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 20340409 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥房 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集鎮五三號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 61057601 | 歇業 - 獨資 |
玉山魚貨承銷人 登記地址: 臺南市佳里區忠仁里延平路229號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 78477917 | 歇業 - 獨資 |
玉山藥局 登記地址: 南投縣集集鎮集集里集集路七○號 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 87822849 | 歇業 - 獨資 |
玉山商行 登記地址: 桃園縣桃園市大豐里金門四街29號1樓 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 93800745 | 歇業 - 獨資 |
數碼國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2 | 負責人: 陳玉山 | 統編: 12871327 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-08) |
[ 查詢所有 陳玉山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|