朱秋容
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名朱秋容的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是許比熊股份有限公司, 統一編號是97566312.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 許比熊股份有限公司 | 統一編號: 97566312 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 許比熊股份有限公司 | 統一編號: 97566312 |
[ 搜尋所有相關: 朱秋容 @ 董監事資料集 ]
無其他 許比熊 資料。
[ 搜尋所有 許比熊 ... ]
根據姓名 朱秋容 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 朱秋容 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24510380 | 機構負責人姓名: 朱秋容 | 機構代碼: 1V0300001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市七堵區百六街111號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 朱秋容 ... ]
名稱 許比熊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 許比熊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
許比熊股份有限公司 新竹縣竹北市福德里博愛街351號1樓 | 許靖翎 | 97566312 | 核准設立 |
許比熊股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市福德里博愛街351號1樓 | 負責人: 許靖翎 | 統編: 97566312 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|