黃惠偵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃惠偵的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是佳昶零售有限公司, 統一編號是97603920.
| 電話: 0918-633124 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市南區國光路403號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0918-633124 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市南區國光路403號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 佳昶零售 ... ]
根據姓名 黃惠偵 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 黃惠偵 ...) | (中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)府中15 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃惠偵 ... ]
名稱 佳昶零售 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佳昶零售)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳昶零售有限公司 臺中市南區南門里國光路403號1樓 | 黃惠偵 | 97603920 | 核准設立 |
佳昶零售有限公司 登記地址: 臺中市南區南門里國光路403號1樓 | 負責人: 黃惠偵 | 統編: 97603920 | 核准設立 |
姓名 黃惠偵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃惠偵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠民商行 南投縣南投市內興里新興路二九一巷二九號 | 黃惠偵 | 99871099 | 歇業 - 獨資 |
塔朵拉設計工作室 新北市三重區重陽路1段89號5樓(現場僅供辦公室使用) | 黃惠偵 | 10066297 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068110408) |
全國開發有限公司 桃園市中壢區長春路269號1樓 | 黃惠偵 | 28947409 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-17) |
立堤香氛館 高雄市鳳山區中山西路353號1樓 | 黃惠偵 | 47702642 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062168400) |
惠民商行 登記地址: 南投縣南投市內興里新興路二九一巷二九號 | 負責人: 黃惠偵 | 統編: 99871099 | 歇業 - 獨資 |
塔朵拉設計工作室 登記地址: 新北市三重區重陽路1段89號5樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃惠偵 | 統編: 10066297 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068110408) |
全國開發有限公司 登記地址: 桃園市中壢區長春路269號1樓 | 負責人: 黃惠偵 | 統編: 28947409 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-17) |
立堤香氛館 登記地址: 高雄市鳳山區中山西路353號1樓 | 負責人: 黃惠偵 | 統編: 47702642 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062168400) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|