黃正男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃正男的職稱是董事, 持有股份數是2800, 公司名稱是一品旅館股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 一品旅館股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃正男 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 2800 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱一品旅館股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名黃正男 |
所代表法人(空) |
持有股份數2800 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃正男的職稱是董事, 持有股份數是2800, 公司名稱是一品旅館股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 一品旅館股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃正男 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 2800 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱一品旅館股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名黃正男 |
所代表法人(空) |
持有股份數2800 |
同步更新日期2024-09-05 |
黃釧熊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃烱光 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃呂劉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃堯福 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姚黃月華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃釧熊職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃烱光職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃呂劉職稱: 董事長 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃堯福職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姚黃月華職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 一品旅館股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 一品旅館 ... ]
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃正男 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
正男企業社 南投縣埔里鎮大城里安八街95號1樓 | 黃正男 | 09286765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003356) |
順正輪胎行 高雄市楠梓區惠豐街82號 | 黃正男 | 07985644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060478600) |
堂正工程行 臺北市大安區通化街171巷30弄30號1樓 | 黃正男 | 01768971 | 撤銷 - 獨資 |
正吉號 雲林縣斗六市社口里中山路二一一號 | 黃正男 | 64869420 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
亭賓企業行 新北市永和區中正路?005號?0樓 | 黃正男 | 66943375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宇勝水電材料行 新北市新莊區中港路115號1樓 | 黃正男 | 01984582 | 核准設立 - 獨資 |
華昇企業社 南投縣南投市永豐里自立一路三段十二號 | 黃正男 | 06105852 | 核准設立 - 獨資 |
堃堉企業行 高雄市鼓山區裕豐里中華1路21號之1 | 黃正男 | 06774190 | 核准設立 - 獨資 |
正男企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮大城里安八街95號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 09286765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003356) |
順正輪胎行 登記地址: 高雄市楠梓區惠豐街82號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 07985644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060478600) |
堂正工程行 登記地址: 臺北市大安區通化街171巷30弄30號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 01768971 | 撤銷 - 獨資 |
正吉號 登記地址: 雲林縣斗六市社口里中山路二一一號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 64869420 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
亭賓企業行 登記地址: 新北市永和區中正路?005號?0樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 66943375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宇勝水電材料行 登記地址: 新北市新莊區中港路115號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 01984582 | 核准設立 - 獨資 |
華昇企業社 登記地址: 南投縣南投市永豐里自立一路三段十二號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 06105852 | 核准設立 - 獨資 |
堃堉企業行 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐里中華1路21號之1 | 負責人: 黃正男 | 統編: 06774190 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃正男 ... ]
吳連嬌娥 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳錦財 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
潘家良 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
黃局廷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
潘張秀蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
葉文鐘 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
葉文結 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
陳文光 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
陳建伸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
陳燕燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
毛凱聲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
呂林忠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳素端 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳連嬌娥職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國賢職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳錦財職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
潘家良職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
黃局廷職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
潘張秀蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
葉文鐘職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
葉文結職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
陳文光職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
陳建伸職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
陳燕燕職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
毛凱聲職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
呂林忠職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳素端職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |