黃昭雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃昭雄的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是天米貿易有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 天米貿易有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 黃昭雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱天米貿易有限公司 |
職稱董事長 |
姓名黃昭雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數600000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃昭雄的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是天米貿易有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 天米貿易有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 黃昭雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱天米貿易有限公司 |
職稱董事長 |
姓名黃昭雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數600000 |
同步更新日期2024-09-05 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
龍之華 | 沈昌明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 813高雄市左營區自由二路2號 高雄市立龍華國民中學 @ 文化部公共藝術 |
朝天宮 | 電話: 06-00000000 | 地址: 臺南市後壁區嘉苳里12鄰本協13號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 黃昭雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
黃昭雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 竹豪企業股份有限公司 | 統一編號: 47159705 @ 董監事資料集 |
黃昭雄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 泰科生物機電股份有限公司 | 統一編號: 54229782 @ 董監事資料集 |
黃昭雄 | 公司名稱: 鴻增貿易有限公司 | 到職日期: 0680131 | 統一編號: 15500427 @ 公司登記經理人資料集 |
黃昭雄 | 公司名稱: 喬興交通器材有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69729835 @ 公司登記經理人資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
龍之華沈昌明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 813高雄市左營區自由二路2號 高雄市立龍華國民中學 @ 文化部公共藝術 |
朝天宮電話: 06-00000000 | 地址: 臺南市後壁區嘉苳里12鄰本協13號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 黃昭雄 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
黃昭雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 竹豪企業股份有限公司 | 統一編號: 47159705 @ 董監事資料集 |
黃昭雄職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 泰科生物機電股份有限公司 | 統一編號: 54229782 @ 董監事資料集 |
黃昭雄公司名稱: 鴻增貿易有限公司 | 到職日期: 0680131 | 統一編號: 15500427 @ 公司登記經理人資料集 |
黃昭雄公司名稱: 喬興交通器材有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69729835 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃昭雄 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
匹昇企業社 高雄市林園區開南街48巷8號1樓 | 黃昭雄 | 25729203 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562043200) |
成長企業行 高雄市鳳山區福興里五常街82號1樓 | 黃昭雄 | 07869666 | 歇業 - 獨資 |
明宏沙發床行 高雄市小港區港墘里平和路122號 | 黃昭雄 | 85648916 | 歇業 - 獨資 |
利廣德蔘藥行 臺北市中山區農安街2巷3之5號 | 黃昭雄 | 14494264 | 核准設立 - 獨資 |
萬甲鄉檳榔總站 屏東縣萬丹鄉萬全村丹榮路203號一樓 | 黃昭雄 | 19981720 | 歇業 - 獨資 |
藝思設計創意工坊 臺南市永康區安康里中華路727巷86號13樓之1 | 黃昭雄 | 36842168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036546) |
泰科生物機電股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路41-6號2樓 | 黃昭雄 | 54229782 | 核准設立 |
東泰皮革有限公司 彰化縣花壇鄉三春村溪埔路十一號 | 黃昭雄 | 59213351 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-20) |
匹昇企業社 登記地址: 高雄市林園區開南街48巷8號1樓 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 25729203 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562043200) |
成長企業行 登記地址: 高雄市鳳山區福興里五常街82號1樓 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 07869666 | 歇業 - 獨資 |
明宏沙發床行 登記地址: 高雄市小港區港墘里平和路122號 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 85648916 | 歇業 - 獨資 |
利廣德蔘藥行 登記地址: 臺北市中山區農安街2巷3之5號 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 14494264 | 核准設立 - 獨資 |
萬甲鄉檳榔總站 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬全村丹榮路203號一樓 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 19981720 | 歇業 - 獨資 |
藝思設計創意工坊 登記地址: 臺南市永康區安康里中華路727巷86號13樓之1 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 36842168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036546) |
泰科生物機電股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路41-6號2樓 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 54229782 | 核准設立 |
東泰皮革有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉三春村溪埔路十一號 | 負責人: 黃昭雄 | 統編: 59213351 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-20) |
[ 查詢所有 黃昭雄 ... ]
黃丹怜 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
黃子晏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱鴻 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱尹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
湯發典 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
李時安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
王克亨 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
陶慧珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
張華秀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
黃丹怜職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
黃子晏職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱鴻職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
鄭凱尹職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
湯發典職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
李時安職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
王克亨職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
陶慧珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
張華秀職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |