吳蘭英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳蘭英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是精益眼鏡股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 精益眼鏡股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 吳蘭英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱精益眼鏡股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名吳蘭英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名吳蘭英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是精益眼鏡股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 精益眼鏡股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 吳蘭英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱精益眼鏡股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名吳蘭英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
精益眼鏡行 | 電話: 042272876 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市中區中山路119號 @ 醫療器材商資料集 |
精益眼鏡行 | 電話: 047268345 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 彰化縣彰化市中華路82號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
簡鴻濤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣精益眼鏡股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
精益眼鏡行電話: 042272876 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市中區中山路119號 @ 醫療器材商資料集 |
精益眼鏡行電話: 047268345 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 彰化縣彰化市中華路82號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
簡鴻濤職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣精益眼鏡股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 精益眼鏡 ... ]
公館鄉立圖書館收藏(典藏)常設展 | (中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
公館鄉立圖書館收藏(典藏)常設展 | (中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
張吳蘭英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 步桃健康事業股份有限公司 | 統一編號: 28195435 @ 董監事資料集 |
唐吳蘭英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 姿彩股份有限公司 | 統一編號: 30855165 @ 董監事資料集 |
吳蘭英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鼎心勝國際實業有限公司 | 統一編號: 54235530 @ 董監事資料集 |
財團法人張仲景文教基金會 | 主事務所所在地: 100 臺北市中正區羅斯福路2段136號4樓 | 董事長: 張吳蘭英 | 設立許可日期: 2008/10/6 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: 一、舉辦各項中醫藥文教活動,表彰對中醫藥工作有特殊貢獻之人才。 二、贊助中醫藥研究發明工作。 三、關於中醫藥學術編譯,研究及文教宣導事項。 四、關於中醫藥文化資產之興建及維護。 五、關於中醫藥固有文化... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
公館鄉立圖書館收藏(典藏)常設展(中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
公館鄉立圖書館收藏(典藏)常設展(中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
張吳蘭英職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 步桃健康事業股份有限公司 | 統一編號: 28195435 @ 董監事資料集 |
唐吳蘭英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 姿彩股份有限公司 | 統一編號: 30855165 @ 董監事資料集 |
吳蘭英職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鼎心勝國際實業有限公司 | 統一編號: 54235530 @ 董監事資料集 |
財團法人張仲景文教基金會主事務所所在地: 100 臺北市中正區羅斯福路2段136號4樓 | 董事長: 張吳蘭英 | 設立許可日期: 2008/10/6 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: 一、舉辦各項中醫藥文教活動,表彰對中醫藥工作有特殊貢獻之人才。 二、贊助中醫藥研究發明工作。 三、關於中醫藥學術編譯,研究及文教宣導事項。 四、關於中醫藥文化資產之興建及維護。 五、關於中醫藥固有文化... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
[ 搜尋所有 吳蘭英 ... ]
精益眼鏡行 | 地址: 彰化縣彰化市中華路82號 | 電話: 04-726-8345 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
廣達小吃部 宜蘭縣羅東鎮賢文里中華路33號 | 黃吳蘭英 | 26573988 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佰面贏投注站 花蓮縣新城鄉新城村新興路33號 | 吳蘭英 | 09927760 | 核准設立 - 獨資 |
真情義全方位行銷工作室 臺東縣臺東市豐谷里貴陽街三十六巷二弄六號一樓 | 周吳蘭英 | 10452072 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020235266) |
桂林休閒山莊 新竹縣新埔鎮下寮里下枋寮85之5號 | 林吳蘭英 | 13499179 | 歇業 - 獨資 |
虹玫瑰女子美容院 臺北市北投區清江路12號1樓 | 徐吳蘭英 | 31121795 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
百合企業行 桃園縣八德市大福里永福西街10巷13弄8之3號 | 邱吳蘭英 | 43820056 | 歇業 - 獨資 |
玉山家俱行 桃園縣桃園市西門里永安路155號 | 吳蘭英 | 43878916 | 歇業 - 獨資 |
長城文具行 桃園縣中壢市石頭里中山路45號 | 吳蘭英 | 44978006 | 歇業 - 獨資 |
廣達小吃部 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里中華路33號 | 負責人: 黃吳蘭英 | 統編: 26573988 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佰面贏投注站 登記地址: 花蓮縣新城鄉新城村新興路33號 | 負責人: 吳蘭英 | 統編: 09927760 | 核准設立 - 獨資 |
真情義全方位行銷工作室 登記地址: 臺東縣臺東市豐谷里貴陽街三十六巷二弄六號一樓 | 負責人: 周吳蘭英 | 統編: 10452072 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020235266) |
桂林休閒山莊 登記地址: 新竹縣新埔鎮下寮里下枋寮85之5號 | 負責人: 林吳蘭英 | 統編: 13499179 | 歇業 - 獨資 |
虹玫瑰女子美容院 登記地址: 臺北市北投區清江路12號1樓 | 負責人: 徐吳蘭英 | 統編: 31121795 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
百合企業行 登記地址: 桃園縣八德市大福里永福西街10巷13弄8之3號 | 負責人: 邱吳蘭英 | 統編: 43820056 | 歇業 - 獨資 |
玉山家俱行 登記地址: 桃園縣桃園市西門里永安路155號 | 負責人: 吳蘭英 | 統編: 43878916 | 歇業 - 獨資 |
長城文具行 登記地址: 桃園縣中壢市石頭里中山路45號 | 負責人: 吳蘭英 | 統編: 44978006 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳蘭英 ... ]
蘇勁丞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
謝進旺 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
謝錦程 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
范秀滿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
謝范秀玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
李淑芬 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
楊明堅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
楊明芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
方桂珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
蘇勁丞職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
謝進旺職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
謝錦程職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
范秀滿職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
謝范秀玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
李淑芬職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
楊明堅職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
楊明芳職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
方桂珍職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |