黃榮貴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃榮貴的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣森源企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 台灣森源企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃榮貴 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱台灣森源企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃榮貴 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃榮貴的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣森源企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 台灣森源企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃榮貴 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱台灣森源企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃榮貴 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
茂榮家庭醫學科診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8970709 | 機構負責人姓名: 黃榮貴 | 機構代碼: B20900115 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣竹塘鄉仁愛街56號 @ 長照ABC據點 |
茂榮家庭醫學科診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8970709 | 機構負責人姓名: 黃榮貴 | 機構代碼: B20900115 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣竹塘鄉仁愛街56號 @ 長照ABC據點 |
柏松藥局 | 電話: 077119786 | 地址鄉鎮市區: 苓雅區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃榮貴 @ 藥局基本資料 |
黃榮貴 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 青年生技股份有限公司 | 統一編號: 24514227 @ 董監事資料集 |
黃榮貴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 欣洸洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47295906 @ 董監事資料集 |
黃榮貴 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 鑫統精機股份有限公司 | 統一編號: 52525061 @ 董監事資料集 |
茂榮家庭醫學科診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8970709 | 機構負責人姓名: 黃榮貴 | 機構代碼: B20900115 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣竹塘鄉仁愛街56號 @ 長照ABC據點 |
茂榮家庭醫學科診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8970709 | 機構負責人姓名: 黃榮貴 | 機構代碼: B20900115 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣竹塘鄉仁愛街56號 @ 長照ABC據點 |
柏松藥局電話: 077119786 | 地址鄉鎮市區: 苓雅區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃榮貴 @ 藥局基本資料 |
黃榮貴職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 青年生技股份有限公司 | 統一編號: 24514227 @ 董監事資料集 |
黃榮貴職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 欣洸洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47295906 @ 董監事資料集 |
黃榮貴職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 鑫統精機股份有限公司 | 統一編號: 52525061 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃榮貴 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
靜心企業行 高雄市鳥松區華美里中山路18號1樓 | 黃榮貴 | 99202464 | 歇業 - 獨資 |
註榮電業行 屏東縣屏東市北興里中正路四三三之四號 | 黃榮貴 | 08023358 | 核准設立 - 獨資 |
南榮商行 新竹縣湖口鄉長安村南窩路402號1樓 | 黃榮貴 | 17325431 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110303214) |
榮新獸肉店 臺東縣成功鎮三仙里白守蓮路八O號 | 黃榮貴 | 12068503 | 列入廢止 - 獨資 |
榮華企業社 新北市蘆洲區信義路280巷?02號?0樓 | 黃榮貴 | 36020515 | 核准設立 - 獨資 |
鴻達汽車商行 臺東縣成功鎮忠智里二十二鄰五權路一一八號 | 黃榮貴 | 08097392 | 歇業 - 獨資 |
阜承工程股份有限公司 新竹縣竹東鎮五豐里康莊街162巷1號1樓 | 黃榮貴 | 12801836 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
奕承實業社 臺南市安南區溪頂里德安街11號1樓 | 黃榮貴 | 14399395 | 核准設立 - 獨資 |
靜心企業行 登記地址: 高雄市鳥松區華美里中山路18號1樓 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 99202464 | 歇業 - 獨資 |
註榮電業行 登記地址: 屏東縣屏東市北興里中正路四三三之四號 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 08023358 | 核准設立 - 獨資 |
南榮商行 登記地址: 新竹縣湖口鄉長安村南窩路402號1樓 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 17325431 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110303214) |
榮新獸肉店 登記地址: 臺東縣成功鎮三仙里白守蓮路八O號 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 12068503 | 列入廢止 - 獨資 |
榮華企業社 登記地址: 新北市蘆洲區信義路280巷?02號?0樓 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 36020515 | 核准設立 - 獨資 |
鴻達汽車商行 登記地址: 臺東縣成功鎮忠智里二十二鄰五權路一一八號 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 08097392 | 歇業 - 獨資 |
阜承工程股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮五豐里康莊街162巷1號1樓 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 12801836 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
奕承實業社 登記地址: 臺南市安南區溪頂里德安街11號1樓 | 負責人: 黃榮貴 | 統編: 14399395 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃榮貴 ... ]
周業士 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
陳枝松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
李肇國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
駱集輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
蔡景恆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
李永田 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
沈沛婕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
王素華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
黃富山 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
藍志豪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
藍志文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
藍國恒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
連東花 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
杜昇東 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
陳獻章 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
周業士職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
陳枝松職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
李肇國職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
駱集輝職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
蔡景恆職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
李永田職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
沈沛婕職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
王素華職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
黃富山職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
藍志豪職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
藍志文職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
藍國恒職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
連東花職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
杜昇東職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
陳獻章職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |