林照明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林照明的職稱是監察人, 公司名稱是山裕煤礦股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 山裕煤礦股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 林照明 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱山裕煤礦股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名林照明 |
所代表法人(空) |
持有股份數(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名林照明的職稱是監察人, 公司名稱是山裕煤礦股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 山裕煤礦股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 林照明 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱山裕煤礦股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名林照明 |
所代表法人(空) |
持有股份數(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
不限電劇本改編演出計畫《便所在哪裡》(2場) | (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
不限電劇本改編演出計畫《便所在哪裡》(2場) | (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
沙龍音樂會《夏日童話》 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
沙龍音樂會《夏日童話》 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》 | (中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
不限電劇本改編演出計畫《便所在哪裡》(2場)(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
不限電劇本改編演出計畫《便所在哪裡》(2場)(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》兒童特別場(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
沙龍音樂會《夏日童話》(中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
沙龍音樂會《夏日童話》(中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
沙龍音樂會《夏日童話》(中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 林照明 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
山裕煤礦股份有限公司 臺北市太原路97巷9號2F | 04493391 | 解散 |
山裕煤礦股份有限公司 登記地址: 臺北市太原路97巷9號2F | 統編: 04493391 | 解散 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
駱光學眼鏡行 臺北市大安區通化街118號1樓 | 林照明 | 01805194 | 撤銷 - 獨資 |
永祥鐵材行 屏東縣枋寮鄉民族路16號 | 林照明 | 08076875 | 核准設立 - 獨資 |
飛騰企業行 高雄市大樹區竹寮里蓬萊37號 | 林照明 | 08494527 | 歇業 - 獨資 |
大華證券股份有限公司彰化分公司 彰化縣彰化市中山路2段353號 | 林照明 | 16092194 | 廢止 |
千醇食品股份有限公司臺南分公司 臺南縣永康鄉中正南路344巷43弄152號 | 林照明 | 23261532 | 廢止 |
景新米行 新北市中和區景平路116號 | 林照明 | 33285652 | 核准設立 - 獨資 |
華麒實業社 桃園市蘆竹區南山路三段311號 | 林照明 | 36453006 | 歇業 - 獨資 |
家鄉食品行 臺中市豐原區社皮里三角路189號 | 林照明 | 38849820 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090860117) |
駱光學眼鏡行 登記地址: 臺北市大安區通化街118號1樓 | 負責人: 林照明 | 統編: 01805194 | 撤銷 - 獨資 |
永祥鐵材行 登記地址: 屏東縣枋寮鄉民族路16號 | 負責人: 林照明 | 統編: 08076875 | 核准設立 - 獨資 |
飛騰企業行 登記地址: 高雄市大樹區竹寮里蓬萊37號 | 負責人: 林照明 | 統編: 08494527 | 歇業 - 獨資 |
大華證券股份有限公司彰化分公司 登記地址: 彰化縣彰化市中山路2段353號 | 負責人: 林照明 | 統編: 16092194 | 廢止 |
千醇食品股份有限公司臺南分公司 登記地址: 臺南縣永康鄉中正南路344巷43弄152號 | 負責人: 林照明 | 統編: 23261532 | 廢止 |
景新米行 登記地址: 新北市中和區景平路116號 | 負責人: 林照明 | 統編: 33285652 | 核准設立 - 獨資 |
華麒實業社 登記地址: 桃園市蘆竹區南山路三段311號 | 負責人: 林照明 | 統編: 36453006 | 歇業 - 獨資 |
家鄉食品行 登記地址: 臺中市豐原區社皮里三角路189號 | 負責人: 林照明 | 統編: 38849820 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090860117) |
[ 查詢所有 林照明 ... ]
李賴員 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
葉細嬰 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
黃砂崙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
李建俊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
洪馨萍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
張玲巧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
蔡志鴻 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
邱靖婷 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
陳雅萍 | 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
吳筱茹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
張劉芳梅 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
武昭麟 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
黃遙棉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
許瑋翔 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
嚴尚威 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
李賴員職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
葉細嬰職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
黃砂崙職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
李建俊職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
洪馨萍職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
張玲巧職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
蔡志鴻職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
邱靖婷職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
陳雅萍職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
吳筱茹職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
張劉芳梅職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
武昭麟職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
黃遙棉職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
許瑋翔職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
嚴尚威職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |