吳志雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳志雄的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是倖徠企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 倖徠企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 吳志雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱倖徠企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名吳志雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名吳志雄的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是倖徠企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 倖徠企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 吳志雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱倖徠企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名吳志雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳文憲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
范文典 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
孫茂癸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李楊秀迦 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
謝勝海 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳國財 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳文憲職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
范文典職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
孫茂癸職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李楊秀迦職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
謝勝海職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳國財職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倖徠企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 倖徠企業 ... ]
統偉鋁業股份有限公司 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
統偉鋁業股份有限公司主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳志雄 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
吳志雄自營計程車行 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 吳志雄 | 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 吳志雄 | 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 高雄市小港區店北路106號1樓 | 吳志雄 | 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 吳志雄 | 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 吳志雄 | 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 吳志雄 | 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 吳志雄 | 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 吳志雄 | 06772340 | 歇業 - 獨資 |
吳志雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 登記地址: 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區店北路106號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 登記地址: 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 登記地址: 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 登記地址: 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06772340 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳志雄 ... ]
蘇秋雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
蘇家寧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
蘇家惠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
吳張阿月 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳榆莘 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳政彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳榆豐 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
游添丁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
曹育民 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
柯孫達 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
俞秋香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
陳福進 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
陳蔚怡 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
馬淑芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
楊玉靖 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
蘇秋雲職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
蘇家寧職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
蘇家惠職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
吳張阿月職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳榆莘職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳政彥職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
吳榆豐職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
游添丁職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
曹育民職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
柯孫達職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
俞秋香職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
陳福進職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
陳蔚怡職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
馬淑芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
楊玉靖職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |