王輝雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王輝雄的職稱是執行業務股東, 持有股份數是250000, 公司名稱是永輝彩藝印製廠有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 永輝彩藝印製廠有限公司 |
職稱 | 執行業務股東 |
姓名 | 王輝雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 250000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱永輝彩藝印製廠有限公司 |
職稱執行業務股東 |
姓名王輝雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數250000 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 永輝彩藝印製廠 資料。
[ 搜尋所有 永輝彩藝印製廠 ... ]
根據姓名 王輝雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王輝雄 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 斌聖企業有限公司 | 統一編號: 04885880 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 斌聖企業有限公司 | 統一編號: 04885880 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王輝雄 ... ]
姓名 王輝雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王輝雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王輝雄自營計程車行 彰化縣彰化市延和里英士路160號 | 王輝雄 | 59303732 | 核准設立 - 獨資 |
輝興衛生服務社 臺北市內湖區金龍路41號1樓 | 王輝雄 | 04598640 | 撤銷 - 獨資 |
王立機械工程有限公司 基隆市中正區中正里中正路34號307室 | 王輝雄 | 22772402 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-19) |
眾揚便利商店 高雄市前鎮區忠純里中華5路999巷31號 | 王輝雄 | 19216830 | 核准停業 - 獨資 |
利多國際泡沫飲品企業社 高雄市鼓山區裕誠路1507之6號10樓 | 王輝雄 | 21319474 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10361985800) |
安佳行 彰化縣彰化市南興里大埔路四三九巷十號 | 王輝雄 | 08363481 | 歇業 - 獨資 |
吉峰水電工程行 臺北市中山區農安街77巷9弄40號1樓 | 王輝雄 | 12486540 | 核准設立 - 獨資 |
大成生活館 臺中市南屯區三厝里黎明路二段160號一樓 | 王輝雄 | 13748888 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
王輝雄自營計程車行 登記地址: 彰化縣彰化市延和里英士路160號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 59303732 | 核准設立 - 獨資 |
輝興衛生服務社 登記地址: 臺北市內湖區金龍路41號1樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 04598640 | 撤銷 - 獨資 |
王立機械工程有限公司 登記地址: 基隆市中正區中正里中正路34號307室 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 22772402 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-19) |
眾揚便利商店 登記地址: 高雄市前鎮區忠純里中華5路999巷31號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 19216830 | 核准停業 - 獨資 |
利多國際泡沫飲品企業社 登記地址: 高雄市鼓山區裕誠路1507之6號10樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 21319474 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10361985800) |
安佳行 登記地址: 彰化縣彰化市南興里大埔路四三九巷十號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 08363481 | 歇業 - 獨資 |
吉峰水電工程行 登記地址: 臺北市中山區農安街77巷9弄40號1樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 12486540 | 核准設立 - 獨資 |
大成生活館 登記地址: 臺中市南屯區三厝里黎明路二段160號一樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 13748888 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王輝雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
|