李振榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李振榮的職稱是董事, 持有股份數是150, 公司名稱是光裕企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 光裕企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 李振榮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱光裕企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名李振榮 |
所代表法人(空) |
持有股份數150 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李振榮的職稱是董事, 持有股份數是150, 公司名稱是光裕企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 光裕企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 李振榮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱光裕企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名李振榮 |
所代表法人(空) |
持有股份數150 |
同步更新日期2024-09-05 |
李義順 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李阿梅 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李煌城 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李義順職稱: 董事長 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李阿梅職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李煌城職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 光裕企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 光裕企業 ... ]
李振榮 | 事務所名稱: 李振榮事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市板橋區大仁街67巷2號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F0185號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
桃園市中壢區興仁社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933966707 | 機構負責人姓名: 李振榮 | 機構代碼: BF0400230 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區興仁里榮光街11號 @ 長照ABC據點 |
桃園市中壢區興仁社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200616 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0933966707 | 機構負責人姓名: 李振榮 | 機構代碼: BF0400230 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區興仁里榮光街11號 @ 長照ABC據點 |
李振榮 | 公司名稱: 大榮製鋼股份有限公司 | 到職日期: 0760801 | 統一編號: 79039606 @ 公司登記經理人資料集 |
李振榮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16500 | 所代表法人: | 濠億鋒貿易股份有限公司 | 統一編號: 12722848 @ 董監事資料集 |
李振榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 泓創綠能股份有限公司 | 統一編號: 46185584 @ 董監事資料集 |
李振榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 新中興鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 50220319 @ 董監事資料集 |
李振榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 豪致科技有限公司 | 統一編號: 80138962 @ 董監事資料集 |
李振榮事務所名稱: 李振榮事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市板橋區大仁街67巷2號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F0185號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
桃園市中壢區興仁社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933966707 | 機構負責人姓名: 李振榮 | 機構代碼: BF0400230 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區興仁里榮光街11號 @ 長照ABC據點 |
桃園市中壢區興仁社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200616 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0933966707 | 機構負責人姓名: 李振榮 | 機構代碼: BF0400230 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區興仁里榮光街11號 @ 長照ABC據點 |
李振榮公司名稱: 大榮製鋼股份有限公司 | 到職日期: 0760801 | 統一編號: 79039606 @ 公司登記經理人資料集 |
李振榮職稱: 監察人 | 持有股份數: 16500 | 所代表法人: | 濠億鋒貿易股份有限公司 | 統一編號: 12722848 @ 董監事資料集 |
李振榮職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 泓創綠能股份有限公司 | 統一編號: 46185584 @ 董監事資料集 |
李振榮職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 新中興鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 50220319 @ 董監事資料集 |
李振榮職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 豪致科技有限公司 | 統一編號: 80138962 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李振榮 ... ]
明光裕企業有限公司 | 地址: 高雄市新興區六合一路159號之2 | 電話: 07-236-6786 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
明光裕企業有限公司 高雄市新興區六合一路159之2號 | 黃美霞 | 75255026 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-31) |
光裕企業行 高雄市鳳山區福興里南安路58號 | 許秀鳳 | 07854241 | 核准設立 - 獨資 |
光裕企業股份有限公司 嘉義市博愛路二段二九三號 | 65187350 | 廢止 (文號: 2006-2-24 經授中字 第0953465792號) | |
光裕企業行 高雄市三民區寶國里清華街4巷12號 | 馬安飛 | 76708693 | 歇業 - 獨資 |
明光裕企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區六合一路159之2號 | 負責人: 黃美霞 | 統編: 75255026 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-31) |
光裕企業行 登記地址: 高雄市鳳山區福興里南安路58號 | 負責人: 許秀鳳 | 統編: 07854241 | 核准設立 - 獨資 |
光裕企業股份有限公司 登記地址: 嘉義市博愛路二段二九三號 | 統編: 65187350 | 廢止 (文號: 2006-2-24 經授中字 第0953465792號) |
光裕企業行 登記地址: 高雄市三民區寶國里清華街4巷12號 | 負責人: 馬安飛 | 統編: 76708693 | 歇業 - 獨資 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
李振榮自營計程車行 新北市新莊區中誠街53巷3?7號2樓 | 李振榮 | 02075224 | 核准設立 - 獨資 |
李振榮自營計程車行 宜蘭縣宜蘭市昇平里昇平街48號 | 李振榮 | 40645386 | 核准設立 - 獨資 |
榮榮電子通訊行 臺中市大雅區二和里雅潭路407號1樓 | 李振榮 | 17071871 | 歇業 - 獨資 |
榮耀健身餐飲 桃園市中壢區三民里中正路764號(1樓) | 李振榮 | 85385316 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
嵐城食品店 臺北市大同區延平北路2段286之4號1樓 | 李振榮 | 01163831 | 歇業 - 獨資 |
尚信洋行 臺北市中山區南京東路2段66號8樓 | 李振榮 | 01235856 | 廢止 - 獨資 |
青雲體育用品社 桃園縣楊梅市大平里新江路221巷1號1樓 | 李振榮 | 02478654 | 撤銷 - 獨資 |
易廷五金鐵材行 臺南市柳營區人和里柳營路三段147號 | 李振榮 | 06585655 | 核准設立 - 獨資 |
李振榮自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區中誠街53巷3?7號2樓 | 負責人: 李振榮 | 統編: 02075224 | 核准設立 - 獨資 |
李振榮自營計程車行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市昇平里昇平街48號 | 負責人: 李振榮 | 統編: 40645386 | 核准設立 - 獨資 |
榮榮電子通訊行 登記地址: 臺中市大雅區二和里雅潭路407號1樓 | 負責人: 李振榮 | 統編: 17071871 | 歇業 - 獨資 |
榮耀健身餐飲 登記地址: 桃園市中壢區三民里中正路764號(1樓) | 負責人: 李振榮 | 統編: 85385316 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
嵐城食品店 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段286之4號1樓 | 負責人: 李振榮 | 統編: 01163831 | 歇業 - 獨資 |
尚信洋行 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段66號8樓 | 負責人: 李振榮 | 統編: 01235856 | 廢止 - 獨資 |
青雲體育用品社 登記地址: 桃園縣楊梅市大平里新江路221巷1號1樓 | 負責人: 李振榮 | 統編: 02478654 | 撤銷 - 獨資 |
易廷五金鐵材行 登記地址: 臺南市柳營區人和里柳營路三段147號 | 負責人: 李振榮 | 統編: 06585655 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李振榮 ... ]
李敏賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
張哲源 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
張庭豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
高櫻雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
張吳發 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
阮英華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
林志聖 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
潘政鵬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
蕭文淵 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
呂嘉凌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
蕭渼淳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
林紀素卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
高泉發 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張家成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
高月雲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
李敏賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
張哲源職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
張庭豪職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
高櫻雪職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
張吳發職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
阮英華職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
林志聖職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
潘政鵬職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
蕭文淵職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
呂嘉凌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
蕭渼淳職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
林紀素卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
高泉發職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張家成職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
高月雲職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |