林明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林明德的職稱是董事, 持有股份數是600, 公司名稱是佳倫化學工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 佳倫化學工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林明德 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱佳倫化學工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名林明德 |
所代表法人(空) |
持有股份數600 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名林明德的職稱是董事, 持有股份數是600, 公司名稱是佳倫化學工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 佳倫化學工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林明德 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱佳倫化學工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名林明德 |
所代表法人(空) |
持有股份數600 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳源和 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
凃傅厚 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳源和職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
凃傅厚職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 佳倫化學工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 佳倫化學工業 ... ]
薰衣草森林-明德店 | 開放時間: 週一~週五10:30-18:30;週六、日10:00-18:30 | | 電話: 886-37-252000 | 地址: 苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
台北市北投區東華社區 | 地址: 東華街二段180-1號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 東華里於日據時代稱為:台北三星郡北投區唭哩岸。光復後改制稱為:台北縣七星區北投鎮立農里。民國三十六年八月改稱:陽明山管理局北投鎮立農里。民國五十七年七月一日改稱:台北市北投區立農里。民國六十三年十二月... | 經度座標: 121.511167 | 緯度座標: 25.1203 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演 | (中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演 | (中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演 | (中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
甘願: 台灣阿甘林明德行腳台灣紀念 | 作者: 林明德作 | 出版機構: 林明德 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7267-6 (平裝, NT$300, 248面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
籤詩國際大論述: 南鯤鯓代天府籤詩國際學術論壇論文集. 2023 | 作者: 王儷容, 王崇禮, 王國良, 李淑如, 杜忠全, 汪娟, 阮清風, 林緯毅, 林國平, 林明德, 林恕全, 柯榮三, 唐蕙韻, 高國欽, 區志堅, 陳文賢, 陳進明, 陳憶君, 黃文博, 劉玉龍, 戴... | 出版機構: 南鯤鯓代天府 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 360 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269743537 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
文昌術 | 吳建福/形意藝術空間有限公司 | 桃園市 | 場域: 學校 | 文昌國中活動中心一樓及周邊牆面 @ 文化部公共藝術 |
薰衣草森林-明德店開放時間: 週一~週五10:30-18:30;週六、日10:00-18:30 | | 電話: 886-37-252000 | 地址: 苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
台北市北投區東華社區地址: 東華街二段180-1號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 東華里於日據時代稱為:台北三星郡北投區唭哩岸。光復後改制稱為:台北縣七星區北投鎮立農里。民國三十六年八月改稱:陽明山管理局北投鎮立農里。民國五十七年七月一日改稱:台北市北投區立農里。民國六十三年十二月... | 經度座標: 121.511167 | 緯度座標: 25.1203 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演(中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演(中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《新營天鵝湖公園》7月份街頭藝人表演(中華民國)豐燕歌謠、民歌樂團/林明德....等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
甘願: 台灣阿甘林明德行腳台灣紀念作者: 林明德作 | 出版機構: 林明德 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 248 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7267-6 (平裝, NT$300, 248面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
籤詩國際大論述: 南鯤鯓代天府籤詩國際學術論壇論文集. 2023作者: 王儷容, 王崇禮, 王國良, 李淑如, 杜忠全, 汪娟, 阮清風, 林緯毅, 林國平, 林明德, 林恕全, 柯榮三, 唐蕙韻, 高國欽, 區志堅, 陳文賢, 陳進明, 陳憶君, 黃文博, 劉玉龍, 戴... | 出版機構: 南鯤鯓代天府 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 360 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269743537 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
文昌術吳建福/形意藝術空間有限公司 | 桃園市 | 場域: 學校 | 文昌國中活動中心一樓及周邊牆面 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林明德 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
明德奇木藝品 南投縣竹山鎮雲林里集山路3段959號 | 林明德 | 26892884 | 核准設立 - 獨資 |
林明德自營計程車行 新北市板橋區雙一0路2段47巷4弄16號 | 林明德 | 34567996 | 核准設立 - 獨資 |
明德春天花卉工作室 臺中市西屯區何仁里天水西二街35號 | 林明德 | 45858909 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 南投縣埔里鎮麒麟里中正路41之1號 | 林明德 | 82400412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002889) |
林明德自營計程車 臺北市萬華區環河南路2段125巷15弄1號2樓 | 林明德 | 01440293 | 核准設立 - 獨資 |
正林明德自營計程車行 新北市蘆洲區??雩穮揖7巷8之?06號5樓 | 林明德 | 02175321 | 核准設立 - 獨資 |
明德鋼鐵家具有限公司 臺北市士林區社子二十二街19巷25號 | 林明德 | 31290454 | 核准設立 |
明德彫神家 雲林縣麥寮鄉麥豐村表福路三六號 | 林明德 | 64946995 | 停業 (停業起迄日期 106年01月01日 至 106年12月31日) - 獨資 |
明德奇木藝品 登記地址: 南投縣竹山鎮雲林里集山路3段959號 | 負責人: 林明德 | 統編: 26892884 | 核准設立 - 獨資 |
林明德自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區雙一0路2段47巷4弄16號 | 負責人: 林明德 | 統編: 34567996 | 核准設立 - 獨資 |
明德春天花卉工作室 登記地址: 臺中市西屯區何仁里天水西二街35號 | 負責人: 林明德 | 統編: 45858909 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 登記地址: 南投縣埔里鎮麒麟里中正路41之1號 | 負責人: 林明德 | 統編: 82400412 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002889) |
林明德自營計程車 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段125巷15弄1號2樓 | 負責人: 林明德 | 統編: 01440293 | 核准設立 - 獨資 |
正林明德自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區??雩穮揖7巷8之?06號5樓 | 負責人: 林明德 | 統編: 02175321 | 核准設立 - 獨資 |
明德鋼鐵家具有限公司 登記地址: 臺北市士林區社子二十二街19巷25號 | 負責人: 林明德 | 統編: 31290454 | 核准設立 |
明德彫神家 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村表福路三六號 | 負責人: 林明德 | 統編: 64946995 | 停業 (停業起迄日期 106年01月01日 至 106年12月31日) - 獨資 |
[ 查詢所有 林明德 ... ]
廖連昭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
林美玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
陳志承 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
林貴美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
簡德和 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
苗長松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
盧宥瑞 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
陳斌超 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
吳淑華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峻 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李清標 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李香茹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
羅登財 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
謝慶懋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
廖連昭職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
林美玲職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
陳志承職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
林貴美職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
簡德和職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
苗長松職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
盧宥瑞職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
陳斌超職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
吳淑華職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峻職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李清標職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峰職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李香茹職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
羅登財職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
謝慶懋職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |