李有福
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李有福的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是洽基企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 洽基企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李有福 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱洽基企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李有福 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李有福的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是洽基企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 洽基企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李有福 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱洽基企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李有福 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 洽基企業 資料。
[ 搜尋所有 洽基企業 ... ]
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照C據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照B據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照C據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照B據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
禾順生命禮儀企業社 | 公司電話: 02-24974187 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 26755208 | 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照C據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區安東街31之1號 @ 長照B據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照C據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照B據點 |
臺北市大安區安東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 27715532 | 機構負責人姓名: 李有福 | 機構代碼: BF0100019 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區誠安里安東街31之1號 @ 長照ABC據點 |
禾順生命禮儀企業社公司電話: 02-24974187 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 26755208 | 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
[ 搜尋所有 李有福 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
慈和食品行 臺北市大同區迪化街1段92號1樓 | 李有福 | 07737981 | 撤銷 - 獨資 |
禾順花店 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 | 李有福 | 20292265 | 核准設立 - 獨資 |
禾順生命禮儀企業社 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 | 李有福 | 26755208 | 核准設立 - 獨資 |
永華皮件行 桃園市龍潭區龍潭里龍元路35號1樓 | 李有福 | 44404629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059006803) |
享瘦活力運動館 高雄市林園區沿海路3段2號6樓 | 李有福 | 69838881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761800900) |
亞鑫企業社 新北市土城區水源街99巷23號?0樓 | 李有福 | 78892739 | 歇業 - 獨資 |
大三元俱樂部 臺北市萬華區貴陽街2段41號1樓 | 李有福 | 88201880 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104114166) |
慈和食品行 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段92號1樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 07737981 | 撤銷 - 獨資 |
禾順花店 登記地址: 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 20292265 | 核准設立 - 獨資 |
禾順生命禮儀企業社 登記地址: 新北市瑞芳區岳王路160號2樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 26755208 | 核准設立 - 獨資 |
永華皮件行 登記地址: 桃園市龍潭區龍潭里龍元路35號1樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 44404629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059006803) |
享瘦活力運動館 登記地址: 高雄市林園區沿海路3段2號6樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 69838881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761800900) |
亞鑫企業社 登記地址: 新北市土城區水源街99巷23號?0樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 78892739 | 歇業 - 獨資 |
大三元俱樂部 登記地址: 臺北市萬華區貴陽街2段41號1樓 | 負責人: 李有福 | 統編: 88201880 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104114166) |
[ 查詢所有 李有福 ... ]
劉裕仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉鴻裕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉麗萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉盧貴美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
蔡東龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉育綾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉簡綉英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉宜珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
周家利 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
王兩傳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王國清 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王智緯 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王伯賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
詹博山 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
陳春金 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
劉裕仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉鴻裕職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉麗萍職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
劉盧貴美職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
蔡東龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉育綾職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉簡綉英職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
葉宜珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
周家利職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
王兩傳職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王國清職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王智緯職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
王伯賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
詹博山職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
陳春金職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |