曾永
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾永的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是豐產農物栽植股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 豐產農物栽植股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 曾永 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱豐產農物栽植股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名曾永 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名曾永的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是豐產農物栽植股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 豐產農物栽植股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 曾永 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱豐產農物栽植股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名曾永 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
永福快樂頌 | 李昀珊/昀珊國際創藝工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70048臺南市中西區永福路2段86號 @ 文化部公共藝術 |
住世:修護主題展專題講座(二)文物的預防性保護與科學鑑識 | (中華民國)曾永寬 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
住世:修護主題展專題講座(二)文物的預防性保護與科學鑑識 | (中華民國)曾永寬 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
恒動 | 馬君輔、賴亭玟 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70145臺南市東區民族路一段1號 @ 文化部公共藝術 |
桃園市龍潭區三林社區發展協會 | 類別名稱: 染繡工藝類 | 桃園市 | 地址: 桃園市龍潭區中正路三林段239巷46號 @ 工藝中心工藝社區 |
生命之源 Origin of Life | 徐富騰、林信榮 Fu-Teng Hsu 、Hsin-Lung Li | 臺南市 | 場域: 其他 | 712臺南市新化區牧場112號種原大樓前 @ 文化部公共藝術 |
理性與感性的對話Dialogue between Rationalism and Sensationalism | 徐富騰、林信榮 Fu-Teng Hsu 、Hsin-Lung Li | 臺南市 | 場域: 其他 | 712臺南市新化區牧場112號技術服務館前 @ 文化部公共藝術 |
臺中市立美術館2024年系列講座【在美術館之前,我們談些什麼? Conversations before an art museum opening】 | (中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
永福快樂頌李昀珊/昀珊國際創藝工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70048臺南市中西區永福路2段86號 @ 文化部公共藝術 |
住世:修護主題展專題講座(二)文物的預防性保護與科學鑑識(中華民國)曾永寬 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
住世:修護主題展專題講座(二)文物的預防性保護與科學鑑識(中華民國)曾永寬 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
恒動馬君輔、賴亭玟 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70145臺南市東區民族路一段1號 @ 文化部公共藝術 |
桃園市龍潭區三林社區發展協會類別名稱: 染繡工藝類 | 桃園市 | 地址: 桃園市龍潭區中正路三林段239巷46號 @ 工藝中心工藝社區 |
生命之源 Origin of Life徐富騰、林信榮 Fu-Teng Hsu 、Hsin-Lung Li | 臺南市 | 場域: 其他 | 712臺南市新化區牧場112號種原大樓前 @ 文化部公共藝術 |
理性與感性的對話Dialogue between Rationalism and Sensationalism徐富騰、林信榮 Fu-Teng Hsu 、Hsin-Lung Li | 臺南市 | 場域: 其他 | 712臺南市新化區牧場112號技術服務館前 @ 文化部公共藝術 |
臺中市立美術館2024年系列講座【在美術館之前,我們談些什麼? Conversations before an art museum opening】(中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 曾永 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
曾永禎自營計程車行 新北市板橋區裕民街45巷3號3F | 曾永禎 | 34679649 | 核准設立 - 獨資 |
曾永安香舖 臺中市北屯區平安里天津路四段55號一樓 | 曾永安 | 74888615 | 核准設立 - 獨資 |
曾永生自營計程車行 高雄市前鎮區瑞南里保泰路69號2樓 | 曾永生 | 81345546 | 核准設立 - 獨資 |
寬寶製衣有限公司 彰化縣伸港鄉曾家村曾家路145號 | 曾永寬 | 23365038 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-24) |
曾永泰自營計程車行 新北市永和區民生路69號14號2樓 | 曾永泰 | 02356441 | 核准設立 - 獨資 |
曾永富自營計程車 臺北市松山區光復北路120巷6號1樓 | 曾永富 | 01540595 | 核准設立 - 獨資 |
曾永水自營計程車行 新北市板橋區??陬鞷陝溢飾掉? | 曾永水 | 01927226 | 核准設立 - 獨資 |
曾永明自營計程車行 高雄市三民區寶獅里大順3路316巷121號 | 曾永明 | 06737604 | 核准設立 - 獨資 |
曾永禎自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區裕民街45巷3號3F | 負責人: 曾永禎 | 統編: 34679649 | 核准設立 - 獨資 |
曾永安香舖 登記地址: 臺中市北屯區平安里天津路四段55號一樓 | 負責人: 曾永安 | 統編: 74888615 | 核准設立 - 獨資 |
曾永生自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞南里保泰路69號2樓 | 負責人: 曾永生 | 統編: 81345546 | 核准設立 - 獨資 |
寬寶製衣有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉曾家村曾家路145號 | 負責人: 曾永寬 | 統編: 23365038 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-24) |
曾永泰自營計程車行 登記地址: 新北市永和區民生路69號14號2樓 | 負責人: 曾永泰 | 統編: 02356441 | 核准設立 - 獨資 |
曾永富自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號1樓 | 負責人: 曾永富 | 統編: 01540595 | 核准設立 - 獨資 |
曾永水自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區??陬鞷陝溢飾掉? | 負責人: 曾永水 | 統編: 01927226 | 核准設立 - 獨資 |
曾永明自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區寶獅里大順3路316巷121號 | 負責人: 曾永明 | 統編: 06737604 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 曾永 ... ]
李旭美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
高櫻雪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張庭豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張哲源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張吳發 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
蔡陳白雪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡秀敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林淑婉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡李淑紅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡翠寶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡仲郁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林謝金灼 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
吳澤民 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡瑞燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
黃大銘 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
李旭美職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
高櫻雪職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張庭豪職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張哲源職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
張吳發職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
蔡陳白雪職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡秀敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林淑婉職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡李淑紅職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡翠寶職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡仲郁職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林謝金灼職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
吳澤民職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡瑞燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
黃大銘職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |