張芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張芳的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣永光林業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 台灣永光林業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 張芳 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱台灣永光林業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名張芳 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名張芳的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣永光林業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 台灣永光林業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 張芳 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱台灣永光林業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名張芳 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
蔡徐榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
鄧阿火 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
傳鼎雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蔡榮錦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
江順平 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蔡榮火 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姜嗚鐸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姜阿新 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蔡徐榮職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
鄧阿火職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
傳鼎雲職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蔡榮錦職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
江順平職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蔡榮火職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姜嗚鐸職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
姜阿新職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣永光林業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 台灣永光林業 ... ]
2024新北詩歌節-世代詩學論壇(二)詩刊、詩社、詩風景/田運良、李進文、須文蔚、張芳慈、陳皓 | (中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 講座資訊 |
2024新北詩歌節-世代詩學論壇(二)詩刊、詩社、詩風景/田運良、李進文、須文蔚、張芳慈、陳皓 | (中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣兒童藝術基地「兒童月」-自遊樂園系列活動 | | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
臺灣兒童藝術基地「兒童月」-自遊樂園系列活動 | | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
張芳杰校長故居常設展 | (中華民國)楊梅故事園區團隊 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
張芳杰校長故居常設展 | (中華民國)楊梅故事園區團隊 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊梅故事園區 | 開放時間緊急連絡電話: 客廳 | AED地點描述: 客廳 | 周一至周五起: 10:00:00 | 周一至周五迄: 17:00:00 | 桃園市楊梅區校前路49號 @ AED位置資訊 |
日友環保科技股份有限公司 | 總機電話: 05-7885788 | 公司代號: 8341 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 89922041 | 住址: 雲林縣元長鄉元東路1之20號 | 董事長: 張芳正 | 成立日期: 19941129 | 出表日期: 1130921 @ 上市公司基本資料 |
2024新北詩歌節-世代詩學論壇(二)詩刊、詩社、詩風景/田運良、李進文、須文蔚、張芳慈、陳皓(中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 講座資訊 |
2024新北詩歌節-世代詩學論壇(二)詩刊、詩社、詩風景/田運良、李進文、須文蔚、張芳慈、陳皓(中華民國)田運良;(中華民國)李進文;(中華民國)須文蔚;(中華民國)張芳慈;(中華民國)陳皓 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/2y5dzaHX7f8LFiiD9 @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣兒童藝術基地「兒童月」-自遊樂園系列活動| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
臺灣兒童藝術基地「兒童月」-自遊樂園系列活動| 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
張芳杰校長故居常設展(中華民國)楊梅故事園區團隊 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
張芳杰校長故居常設展(中華民國)楊梅故事園區團隊 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊梅故事園區開放時間緊急連絡電話: 客廳 | AED地點描述: 客廳 | 周一至周五起: 10:00:00 | 周一至周五迄: 17:00:00 | 桃園市楊梅區校前路49號 @ AED位置資訊 |
日友環保科技股份有限公司總機電話: 05-7885788 | 公司代號: 8341 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 89922041 | 住址: 雲林縣元長鄉元東路1之20號 | 董事長: 張芳正 | 成立日期: 19941129 | 出表日期: 1130921 @ 上市公司基本資料 |
[ 搜尋所有 張芳 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
芳芳印尼店 臺中市中區繼光里繼光街83號1樓 | 張芳蒂 | 82615808 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108609715) |
益記張芳男自營計程車行 雲林縣大埤鄉南和村自治南路九號一樓 | 張芳男 | 97600424 | 歇業 - 獨資 |
愛莉芳美容沙龍名店 臺北市中山區復興北路60號8樓之3 | 張芳綺 | 13469787 | 核准設立 - 合夥 |
金典茶藝 南投縣南投市振興里芳美路382-1號 | 張芳榮 | 18128916 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003499) |
芳進企業社 臺中市潭子區潭北里人和路216巷78號1樓 | 張芳億 | 25427544 | 核准設立 - 獨資 |
芳達工程有限公司 臺中市東區十甲里十甲巷30弄30號1樓 | 張芳達 | 28954386 | 核准設立 |
芳煜企業社 雲林縣麥寮鄉麥豐村自由路42號1樓 | 張芳妮 | 37720993 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089736) |
芳郎機械工業有限公司 新竹市茄苳里草漯街279號 | 張芳郎 | 47221948 | 核准設立 |
芳芳印尼店 登記地址: 臺中市中區繼光里繼光街83號1樓 | 負責人: 張芳蒂 | 統編: 82615808 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108609715) |
益記張芳男自營計程車行 登記地址: 雲林縣大埤鄉南和村自治南路九號一樓 | 負責人: 張芳男 | 統編: 97600424 | 歇業 - 獨資 |
愛莉芳美容沙龍名店 登記地址: 臺北市中山區復興北路60號8樓之3 | 負責人: 張芳綺 | 統編: 13469787 | 核准設立 - 合夥 |
金典茶藝 登記地址: 南投縣南投市振興里芳美路382-1號 | 負責人: 張芳榮 | 統編: 18128916 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003499) |
芳進企業社 登記地址: 臺中市潭子區潭北里人和路216巷78號1樓 | 負責人: 張芳億 | 統編: 25427544 | 核准設立 - 獨資 |
芳達工程有限公司 登記地址: 臺中市東區十甲里十甲巷30弄30號1樓 | 負責人: 張芳達 | 統編: 28954386 | 核准設立 |
芳煜企業社 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村自由路42號1樓 | 負責人: 張芳妮 | 統編: 37720993 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060089736) |
芳郎機械工業有限公司 登記地址: 新竹市茄苳里草漯街279號 | 負責人: 張芳郎 | 統編: 47221948 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張芳 ... ]
蔡信富 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
蔡傅翔 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
吳美玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
張陳碧珠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
張立勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
王孟慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
梁允忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
林采彤 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
高子晉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
林詩畇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
王培基 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
趙榮瑞 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
趙榮達 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
周敏卉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
黃志文 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
蔡信富職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
蔡傅翔職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
吳美玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
張陳碧珠職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
張立勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
王孟慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
梁允忠職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
林采彤職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
高子晉職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
林詩畇職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
王培基職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
趙榮瑞職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
趙榮達職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
周敏卉職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
黃志文職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |