林澤浩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林澤浩的職稱是常務董事, 持有股份數是100, 公司名稱是永立報關股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 永立報關股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 林澤浩 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱永立報關股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名林澤浩 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名林澤浩的職稱是常務董事, 持有股份數是100, 公司名稱是永立報關股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 永立報關股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 林澤浩 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱永立報關股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名林澤浩 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
林久雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賴幸 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
胡秀琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許深信 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
羅欽財 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李富雄 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林久雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賴幸職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
胡秀琴職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許深信職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
羅欽財職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李富雄職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 永立報關股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 永立報關 ... ]
林澤浩 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雅澤工程有限公司 | 統一編號: 55837616 @ 董監事資料集 |
2022 IRONMAN 70.3 Taiwan 國際鐵人三項賽 | 開始時間: 2022-03-05T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-06T18:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: IRONMAN 70.3 / Iron Girl / IRONKIDS 台東國際鐵人三項賽舉辦日期:2022 年 3 月 5-6 日。台灣鐵人三項公司於 2009 年成立,是由林澤浩董事長和一群喜愛鐵... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
台灣耐力運動協會 | 團體會址: 臺北市信義區東興路51號5樓 | 成立日期: 1000709 | 理事長: 林澤浩 @ 全國性人民團體名冊 |
林澤浩 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1620000 | 所代表法人: 國際鎖業有限公司 | 義傑事業股份有限公司 | 統一編號: 24316654 @ 董監事資料集 |
林澤浩 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 台灣鐵人三項股份有限公司 | 統一編號: 24496776 @ 董監事資料集 |
林澤浩 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3445258 | 所代表法人: | 幼春股份有限公司 | 統一編號: 24942706 @ 董監事資料集 |
林澤浩 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 競泰股份有限公司 | 統一編號: 30847530 @ 董監事資料集 |
林澤浩 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 幼春股份有限公司 | 國際鐵人股份有限公司 | 統一編號: 42841758 @ 董監事資料集 |
林澤浩職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雅澤工程有限公司 | 統一編號: 55837616 @ 董監事資料集 |
2022 IRONMAN 70.3 Taiwan 國際鐵人三項賽開始時間: 2022-03-05T06:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-03-06T18:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: IRONMAN 70.3 / Iron Girl / IRONKIDS 台東國際鐵人三項賽舉辦日期:2022 年 3 月 5-6 日。台灣鐵人三項公司於 2009 年成立,是由林澤浩董事長和一群喜愛鐵... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
台灣耐力運動協會團體會址: 臺北市信義區東興路51號5樓 | 成立日期: 1000709 | 理事長: 林澤浩 @ 全國性人民團體名冊 |
林澤浩職稱: 董事 | 持有股份數: 1620000 | 所代表法人: 國際鎖業有限公司 | 義傑事業股份有限公司 | 統一編號: 24316654 @ 董監事資料集 |
林澤浩職稱: 董事長 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 台灣鐵人三項股份有限公司 | 統一編號: 24496776 @ 董監事資料集 |
林澤浩職稱: 董事長 | 持有股份數: 3445258 | 所代表法人: | 幼春股份有限公司 | 統一編號: 24942706 @ 董監事資料集 |
林澤浩職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 競泰股份有限公司 | 統一編號: 30847530 @ 董監事資料集 |
林澤浩職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 幼春股份有限公司 | 國際鐵人股份有限公司 | 統一編號: 42841758 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林澤浩 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
雅澤工程有限公司 臺北市萬華區西園路1段72巷26號 | 林澤浩 | 55837616 | 核准設立 |
湘洋國際事業有限公司 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 林澤浩 | 00102734 | 核准設立 |
台灣鐵人三項股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 林澤浩 | 24496776 | 核准設立 |
幼春股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 林澤浩 | 24942706 | 核准設立 |
國際鐵人股份有限公司鐵人概念店分公司 臺北市松山區塔悠路195號 | 林澤浩 | 42848106 | 廢止 |
台灣鐵人三項股份有限公司塔悠分公司 臺北市松山區塔悠路195號 | 林澤浩 | 42865688 | 廢止 |
創悅運動科技股份有限公司 臺北市大安區安和路1段27號11樓 | 林澤浩 | 50870283 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-10) |
博威運動科技股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 林澤浩 | 52704888 | 核准設立 |
雅澤工程有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段72巷26號 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 55837616 | 核准設立 |
湘洋國際事業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 00102734 | 核准設立 |
台灣鐵人三項股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 24496776 | 核准設立 |
幼春股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 24942706 | 核准設立 |
國際鐵人股份有限公司鐵人概念店分公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路195號 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 42848106 | 廢止 |
台灣鐵人三項股份有限公司塔悠分公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路195號 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 42865688 | 廢止 |
創悅運動科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段27號11樓 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 50870283 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-10) |
博威運動科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段125巷28號1樓 | 負責人: 林澤浩 | 統編: 52704888 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林澤浩 ... ]
蔡文典 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
林正雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
鄭勝利 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
李春燕 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
李秀煥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黃建鍾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黄雅欣 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
張吳梅 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
江曾愛珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
廖修約 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
周志達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
莊吉雄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
古奇玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
張天吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
黃景聰 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
蔡文典職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
林正雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
鄭勝利職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
李春燕職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
李秀煥職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黃建鍾職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黄雅欣職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
張吳梅職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
江曾愛珠職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
廖修約職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
周志達職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
莊吉雄職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
古奇玲職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
張天吉職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
黃景聰職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |