吳德美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳德美的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是天翔拉鍊廠股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 天翔拉鍊廠股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 吳德美 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱天翔拉鍊廠股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名吳德美 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名吳德美的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是天翔拉鍊廠股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 天翔拉鍊廠股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 吳德美 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱天翔拉鍊廠股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名吳德美 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 天翔拉鍊廠 資料。
[ 搜尋所有 天翔拉鍊廠 ... ]
在他鄉遇故鄉 | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2020/06/12 | 活動結束日期: 2020/08/15 @ 新住民主題區藝文活動 |
吳德美 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 振安投資股份有限公司 | 統一編號: 23360929 @ 董監事資料集 |
吳德美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680 | 所代表法人: | 朱家實業股份有限公司 | 統一編號: 85031927 @ 董監事資料集 |
改革開放以來中共文化戰略的分析─從中共民主集中制的角度分析 | 作者: 朱駿 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
高等教育擴招政策下 中國大陸高校畢業生就業問題之研究 | 作者: 林廷英 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): Employment Issue of University Enrollment Expansion in Mainland China | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
後中國-東協自由貿易區:印尼的衝擊與調適 | 作者: 鄭勇志 | 指導教授: 吳德美 顏良恭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Post China-ASEAN Free Trade Area:The Impact and Adaptation of Indonesia | 系所名稱: 東亞研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
中國政經體制及國有企業改革之研究— 國家資本主義多樣性理論之分析 | 作者: 廖修武 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Study on China's political and economic institution and state-owned enterprise reform: a varieties o... | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
在他鄉遇故鄉國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2020/06/12 | 活動結束日期: 2020/08/15 @ 新住民主題區藝文活動 |
吳德美職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 振安投資股份有限公司 | 統一編號: 23360929 @ 董監事資料集 |
吳德美職稱: 監察人 | 持有股份數: 680 | 所代表法人: | 朱家實業股份有限公司 | 統一編號: 85031927 @ 董監事資料集 |
改革開放以來中共文化戰略的分析─從中共民主集中制的角度分析作者: 朱駿 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
高等教育擴招政策下 中國大陸高校畢業生就業問題之研究作者: 林廷英 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): Employment Issue of University Enrollment Expansion in Mainland China | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
後中國-東協自由貿易區:印尼的衝擊與調適作者: 鄭勇志 | 指導教授: 吳德美 顏良恭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Post China-ASEAN Free Trade Area:The Impact and Adaptation of Indonesia | 系所名稱: 東亞研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
中國政經體制及國有企業改革之研究— 國家資本主義多樣性理論之分析作者: 廖修武 | 指導教授: 吳德美 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Study on China's political and economic institution and state-owned enterprise reform: a varieties o... | 系所名稱: 國家發展研究所 | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 吳德美 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
三美行 高雄市前鎮區鎮中里新生路40號 | 吳德美 | 81052225 | 撤銷 - 獨資 |
振安投資股份有限公司 高雄市前鎮區鎮中里新生路40號 | 吳德美 | 23360929 | 核准設立 |
怡真國際有限公司 基隆市安樂區安一路184-4號5樓 | 吳德美 | 53129498 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-08) |
臺灣京王開發實業股份有限公司 高雄市前鎮區三多二路463號10樓 | 吳德美 | 81470902 | 核准設立 |
三美行 登記地址: 高雄市前鎮區鎮中里新生路40號 | 負責人: 吳德美 | 統編: 81052225 | 撤銷 - 獨資 |
振安投資股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區鎮中里新生路40號 | 負責人: 吳德美 | 統編: 23360929 | 核准設立 |
怡真國際有限公司 登記地址: 基隆市安樂區安一路184-4號5樓 | 負責人: 吳德美 | 統編: 53129498 | 解散 (核准解散日期: 2018-03-08) |
臺灣京王開發實業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區三多二路463號10樓 | 負責人: 吳德美 | 統編: 81470902 | 核准設立 |
李淑珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
陳世銘 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2204000 | 所代表法人: 創世紀顧問股份有限公司 | 基泰建設股份有限公司 | 統一編號: 12251662 |
李浩正 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣新光保全股份有限公司 | 統一編號: 12261768 |
藍仰民 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元康商業股份有限公司 | 統一編號: 12263421 |
陳瑞河 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 253 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
陳政儀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 166 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
紀聖憲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 富倉股份有限公司 | 統一編號: 12291480 |
缺額 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 |
穀磊 | 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 荷商耐基股份有限公司 | 統一編號: 12298006 |
Irena Marie Kildisa | 職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: 美商恩西愛奇公司 | 康潔股份有限公司 | 統一編號: 12298765 |
楊爾嘉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 德東有限公司 | 統一編號: 12299856 |
陳張雪卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
陳文宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
陳麗蓉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
Silvia Prasetya Kwa | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 新加坡商 APL 物流公司 (APL Logistics Ltd) | 世捷集運股份有限公司 | 統一編號: 12323069 |
李淑珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣運達旅行社股份有限公司 | 統一編號: 12239725 |
陳世銘職稱: 董事長 | 持有股份數: 2204000 | 所代表法人: 創世紀顧問股份有限公司 | 基泰建設股份有限公司 | 統一編號: 12251662 |
李浩正職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣新光保全股份有限公司 | 統一編號: 12261768 |
藍仰民職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元康商業股份有限公司 | 統一編號: 12263421 |
陳瑞河職稱: 董事長 | 持有股份數: 253 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
陳政儀職稱: 監察人 | 持有股份數: 166 | 所代表法人: | 新格股份有限公司 | 統一編號: 12287057 |
紀聖憲職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 富倉股份有限公司 | 統一編號: 12291480 |
缺額職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大江生醫股份有限公司 | 統一編號: 12292039 |
穀磊職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 荷商耐基股份有限公司 | 統一編號: 12298006 |
Irena Marie Kildisa職稱: 董事 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: 美商恩西愛奇公司 | 康潔股份有限公司 | 統一編號: 12298765 |
楊爾嘉職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 德東有限公司 | 統一編號: 12299856 |
陳張雪卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
陳文宏職稱: 董事 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
陳麗蓉職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 伸宏企業股份有限公司 | 統一編號: 12314245 |
Silvia Prasetya Kwa職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 新加坡商 APL 物流公司 (APL Logistics Ltd) | 世捷集運股份有限公司 | 統一編號: 12323069 |