周東隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周東隆的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是利安股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 利安股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 周東隆 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱利安股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名周東隆 |
所代表法人(空) |
持有股份數100000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名周東隆的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是利安股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 利安股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 周東隆 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱利安股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名周東隆 |
所代表法人(空) |
持有股份數100000 |
同步更新日期2024-09-05 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年09月電影院 | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 電影 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年09月電影院 | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年07月電影院 | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年07月電影院 | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾 | 巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 音樂表演資訊 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾 | 巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 藝文活動-所有類別 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾 | 巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
噶瑪噶居寺 | 開放時間: 週一~週日08:00~16:00 | | 電話: 886-6-5732103 | 地址: 臺南市713左鎮區左鎮里91-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年09月電影院(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 電影 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年09月電影院(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年07月電影院(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
【新北市立圖書館蘆洲長安分館】113年07月電影院(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 音樂表演資訊 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 藝文活動-所有類別 |
《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾巴洛克獨奏家樂團 | 活動起始日期: 2024/10/24 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: ◎套票優惠:啟售日起至9/24 (二),期間同時購買巴洛克獨奏家樂團主辦節目「《和諧》巴洛克獨奏家樂團X朱利安.拉斐爾」與「樂章1785」,場次張數可任搭享6折優惠。 ◎早鳥優惠:啟售日至7/5 (... @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
噶瑪噶居寺開放時間: 週一~週日08:00~16:00 | | 電話: 886-6-5732103 | 地址: 臺南市713左鎮區左鎮里91-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 利安 ... ]
利安服裝號 | 地址: 台南市安平區安平路606巷17弄13號 | 電話: 06-229-6357 |
佳利安診所 | 地址: 台北市大安區忠孝東路四段218號13樓 | 電話: 02-2721-9099 |
茱利安托兒所 | 地址: 台北市大安區延吉街126巷1號2樓 | 電話: 02-2777-3945 |
台灣奧利安產業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區忠孝東路三段251巷8弄7號1樓 | 電話: 02-2721-0639 |
台灣奧利安產業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區忠孝東路三段251巷8弄7號1樓 | 電話: 02-2721-1934 |
多利安事務所 | 地址: 台北市大安區新生南路二段2號7樓 | 電話: 02-2392-5656 |
利安貿易有限公司 | 地址: 台北市大同區民生西路401號1樓 | 電話: 02-2553-9217 |
利安茶行 | 地址: 金門縣金湖鎮武德新莊自強路9號之1,1樓 | 電話: 082-335-892 |
朱利安諾 | 地址: 台北市溫州街74巷1弄2號 | 電話: 02-2366-0816 |
可利安百貨行 | 地址: 新北市三重區五華街138號之1 | 電話: 02-2971-1881 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段39號8樓 | 游振東 | 58027533 | 核准設立 |
佛洛利安有限公司 基隆市安樂區五福里30鄰樂利三街26之2號(1樓) | 劉宸宇 | 80628623 | 核准設立 |
易利安企業社 臺南市安南區梅花里安中路1段639巷32弄2號1樓 | 吳美玟 | 47831272 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110041660) |
利安工程行 澎湖縣馬公市安宅里宅腳嶼29號 | 李天利 | 89054561 | 核准設立 - 獨資 |
加利安機電有限公司 臺中市潭子區大富路一段68之15號 | 昌加慶 | 54130579 | 核准設立 |
傑利安消防器材工程有限公司 新北市新店區安興路109號5樓之6 | 高世傑 | 83009077 | 核准設立 |
利安平順股份有限公司 高雄市鼓山區翠華路279號3樓 | 莊佳穎 | 83269452 | 核准設立 |
朱利安諾義大利麵店 新北市中和區景平路240巷2弄13號 | 喻祥林 | 09685329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165046) |
比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段39號8樓 | 負責人: 游振東 | 統編: 58027533 | 核准設立 |
佛洛利安有限公司 登記地址: 基隆市安樂區五福里30鄰樂利三街26之2號(1樓) | 負責人: 劉宸宇 | 統編: 80628623 | 核准設立 |
易利安企業社 登記地址: 臺南市安南區梅花里安中路1段639巷32弄2號1樓 | 負責人: 吳美玟 | 統編: 47831272 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110041660) |
利安工程行 登記地址: 澎湖縣馬公市安宅里宅腳嶼29號 | 負責人: 李天利 | 統編: 89054561 | 核准設立 - 獨資 |
加利安機電有限公司 登記地址: 臺中市潭子區大富路一段68之15號 | 負責人: 昌加慶 | 統編: 54130579 | 核准設立 |
傑利安消防器材工程有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路109號5樓之6 | 負責人: 高世傑 | 統編: 83009077 | 核准設立 |
利安平順股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區翠華路279號3樓 | 負責人: 莊佳穎 | 統編: 83269452 | 核准設立 |
朱利安諾義大利麵店 登記地址: 新北市中和區景平路240巷2弄13號 | 負責人: 喻祥林 | 統編: 09685329 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118165046) |
[ 查詢所有 利安 ... ]
楊翠芬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
楊世各 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
齊徐素娥 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
黃俊欽 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
陳麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
蘇敏昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
蘇聖嘉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
江林月英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
江莉芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
江良修 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
周人聰 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
周星輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
張政龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
郭金塗 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
呂政雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
楊翠芬職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
楊世各職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
齊徐素娥職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
黃俊欽職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
陳麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
蘇敏昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
蘇聖嘉職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
江林月英職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
江莉芳職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
江良修職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
周人聰職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
周星輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
張政龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
郭金塗職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
呂政雄職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |