王世欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王世欽的職稱是執行業務股東, 持有股份數是460000, 公司名稱是喬連企業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 喬連企業有限公司 |
職稱 | 執行業務股東 |
姓名 | 王世欽 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 460000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱喬連企業有限公司 |
職稱執行業務股東 |
姓名王世欽 |
所代表法人(空) |
持有股份數460000 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 喬連企業 資料。
[ 搜尋所有 喬連企業 ... ]
根據姓名 王世欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王世欽 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.105258 | 電話: 02-23714559 | 地址: 臺北市萬華區漢口街二段89號2樓 | DN: o=王世欽建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 03252205 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區永寧里永平街八號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 97018456 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區後寮里中山東路二段四二二巷六八號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區永寧里永平街八號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24063624 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BF0800076 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區新北里台中市錦新街32號11樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.110.90003.105258 | 電話: 02-23714559 | 地址: 臺北市萬華區漢口街二段89號2樓 | DN: o=王世欽建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 03252205 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區永寧里永平街八號一樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 97018456 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區後寮里中山東路二段四二二巷六八號一樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區永寧里永平街八號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (04)24850890 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BE0800015 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市大里區西榮里中興路2段323號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24063624 | 機構負責人姓名: 王世欽 | 機構代碼: BF0800076 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市北區新北里台中市錦新街32號11樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王世欽 ... ]
名稱 喬連企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 喬連企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
喬連企業社 新北市中和區南山路37巷3弄12號1樓 | 謝光明 | 78265532 | 核准設立 - 獨資 |
喬連企業社 登記地址: 新北市中和區南山路37巷3弄12號1樓 | 負責人: 謝光明 | 統編: 78265532 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 王世欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王世欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東昇線圈工業股份有限公司 新北市土城區永平街8號 | 王世欽 | 03252205 | 核准設立 |
甘淨洗衣店 新北市中和區中安街34號1樓 | 王世欽 | 15763413 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035245743) |
光碩企業有限公司 臺北市內湖區洲子街75號8樓 | 王世欽 | 23754971 | 核准設立 |
東昇實業社 新北市土城區永平街8號 | 王世欽 | 26552718 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241281) |
秀朗洗衣坊 新北市中和區秀朗路3段64號 | 王世欽 | 37880132 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025135099) |
愛蔓延社會企業股份有限公司 臺中市大里區中興路二段323號2樓 | 王世欽 | 50817318 | 核准設立 |
金順發銀樓 臺南市中西區中正路231號1樓 | 王世欽 | 56927642 | 歇業 - 獨資 |
潔麗商行 新北市中和區圓通路10號(1樓) | 王世欽 | 73773283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035244446) |
東昇線圈工業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區永平街8號 | 負責人: 王世欽 | 統編: 03252205 | 核准設立 |
甘淨洗衣店 登記地址: 新北市中和區中安街34號1樓 | 負責人: 王世欽 | 統編: 15763413 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035245743) |
光碩企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街75號8樓 | 負責人: 王世欽 | 統編: 23754971 | 核准設立 |
東昇實業社 登記地址: 新北市土城區永平街8號 | 負責人: 王世欽 | 統編: 26552718 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045241281) |
秀朗洗衣坊 登記地址: 新北市中和區秀朗路3段64號 | 負責人: 王世欽 | 統編: 37880132 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025135099) |
愛蔓延社會企業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路二段323號2樓 | 負責人: 王世欽 | 統編: 50817318 | 核准設立 |
金順發銀樓 登記地址: 臺南市中西區中正路231號1樓 | 負責人: 王世欽 | 統編: 56927642 | 歇業 - 獨資 |
潔麗商行 登記地址: 新北市中和區圓通路10號(1樓) | 負責人: 王世欽 | 統編: 73773283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035244446) |
[ 查詢所有 王世欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
|