陳春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳春的職稱是董事, 持有股份數是130000, 公司名稱是權益文筆企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 權益文筆企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳春 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 130000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱權益文筆企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳春 |
所代表法人(空) |
持有股份數130000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳春的職稱是董事, 持有股份數是130000, 公司名稱是權益文筆企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 權益文筆企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳春 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 130000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱權益文筆企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳春 |
所代表法人(空) |
持有股份數130000 |
同步更新日期2024-09-05 |
林清華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳永洲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林榮吉 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
魏德發 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王鵬程 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
范姜復興 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖春發 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林清華職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳永洲職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林榮吉職稱: 常務董事 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
魏德發職稱: 監察人 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王鵬程職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
范姜復興職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖春發職稱: 常務董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 權益文筆企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 權益文筆企業 ... ]
巧昕立體繡 | 名稱: 許陳春 | 開放時間: 09:00~17:00,請先預約,假日、春節照常開放 | 電話: 04-7750806 | 地址: 彰化縣鹿港鎮四維路20號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
巧昕立體繡 | 開放時間: 09:00-20:00 (請先電話預約,假日、春節照常開放) | 工藝創作 | 電話: 886-4-7750806 | 地址: 彰化縣鹿港鎮四維路20號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
田沃村五靈公廟 | 1 | 現狀: 二樓屋體受損,僅一樓大廳正在使用中,為五靈公公共信仰空間。 | 歷史沿革: 田沃村五靈公廟位於連江縣莒光鄉西莒田沃村,原是一處陳姓居民民宅,因其家中所奉祀的神明「五靈公」在地方十分靈驗,助人無數,村人主動聚資為其「擺暝」,屋主也願意開放給全村甚至外地人膜拜祭祀,久而演變成類似... @ 文資局歷史建築 |
十指春風繡乾坤–許陳春立體繡創作展 | (中華民國)許陳春 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
十指春風繡乾坤–許陳春立體繡創作展 | (中華民國)許陳春 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
頭城鎮老紅長興 | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 宜蘭縣政府 | 指定登錄理由: 1.老紅長興與新長興樹記係同時興建的連棟街屋,比鄰的新長興樹記已於96年3月8日公告指定為縣定古蹟,老紅長興雖第二進已倒塌,但仍保留有第一進及第二進背立面,應予指定作整體保存。 2.長條街屋在台灣民居... @ 文資局古蹟 |
113年 「藝術游擊」藝術家馬祖駐村 | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
113年 「藝術游擊」藝術家馬祖駐村 | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
巧昕立體繡名稱: 許陳春 | 開放時間: 09:00~17:00,請先預約,假日、春節照常開放 | 電話: 04-7750806 | 地址: 彰化縣鹿港鎮四維路20號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
巧昕立體繡開放時間: 09:00-20:00 (請先電話預約,假日、春節照常開放) | 工藝創作 | 電話: 886-4-7750806 | 地址: 彰化縣鹿港鎮四維路20號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
田沃村五靈公廟1 | 現狀: 二樓屋體受損,僅一樓大廳正在使用中,為五靈公公共信仰空間。 | 歷史沿革: 田沃村五靈公廟位於連江縣莒光鄉西莒田沃村,原是一處陳姓居民民宅,因其家中所奉祀的神明「五靈公」在地方十分靈驗,助人無數,村人主動聚資為其「擺暝」,屋主也願意開放給全村甚至外地人膜拜祭祀,久而演變成類似... @ 文資局歷史建築 |
十指春風繡乾坤–許陳春立體繡創作展(中華民國)許陳春 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
十指春風繡乾坤–許陳春立體繡創作展(中華民國)許陳春 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
頭城鎮老紅長興級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 宜蘭縣政府 | 指定登錄理由: 1.老紅長興與新長興樹記係同時興建的連棟街屋,比鄰的新長興樹記已於96年3月8日公告指定為縣定古蹟,老紅長興雖第二進已倒塌,但仍保留有第一進及第二進背立面,應予指定作整體保存。 2.長條街屋在台灣民居... @ 文資局古蹟 |
113年 「藝術游擊」藝術家馬祖駐村國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
113年 「藝術游擊」藝術家馬祖駐村國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳春 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳春豊自營計程車行 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路74號 | 陳春豊 | 02413914 | 撤銷 - 獨資 |
陳春龍自營計程車行 新北市板橋區幸福路60巷39-2號3樓 | 陳春龍 | 34584165 | 核准設立 - 獨資 |
陳春足房屋租賃 高雄市小港區敬業路52號4、5樓 | 陳春足 | 47696819 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561646100) |
陳春夏蔬果行 臺北市信義區虎林街242巷66號1樓 | 陳春夏 | 72976444 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084104685) |
春茗茶行 臺中市北屯區陳平里中清路二段742巷83號一樓 | 陳春晴 | 77627810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090879962) |
陳春長自營計程車行 屏東縣長治鄉繁華村鐵路西巷1號 | 陳春長 | 90716553 | 核准設立 - 獨資 |
陳春田畜牧場 花蓮縣玉里鎮三民里三軒31之7號 | 陳春田 | 93048161 | 核准設立 - 獨資 |
春稻藝術坊 臺中市南屯區永定里永春東六路355號1樓 | 陳春稻 | 99695072 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862170) |
陳春豊自營計程車行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路74號 | 負責人: 陳春豊 | 統編: 02413914 | 撤銷 - 獨資 |
陳春龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區幸福路60巷39-2號3樓 | 負責人: 陳春龍 | 統編: 34584165 | 核准設立 - 獨資 |
陳春足房屋租賃 登記地址: 高雄市小港區敬業路52號4、5樓 | 負責人: 陳春足 | 統編: 47696819 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561646100) |
陳春夏蔬果行 登記地址: 臺北市信義區虎林街242巷66號1樓 | 負責人: 陳春夏 | 統編: 72976444 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084104685) |
春茗茶行 登記地址: 臺中市北屯區陳平里中清路二段742巷83號一樓 | 負責人: 陳春晴 | 統編: 77627810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090879962) |
陳春長自營計程車行 登記地址: 屏東縣長治鄉繁華村鐵路西巷1號 | 負責人: 陳春長 | 統編: 90716553 | 核准設立 - 獨資 |
陳春田畜牧場 登記地址: 花蓮縣玉里鎮三民里三軒31之7號 | 負責人: 陳春田 | 統編: 93048161 | 核准設立 - 獨資 |
春稻藝術坊 登記地址: 臺中市南屯區永定里永春東六路355號1樓 | 負責人: 陳春稻 | 統編: 99695072 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120862170) |
[ 查詢所有 陳春 ... ]
蔡李淑紅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡翠寶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡仲郁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林謝金灼 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
吳澤民 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡瑞燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
黃大銘 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
余美智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
黃書馨 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
黃慎學 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
陳昱安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
蔡李淑紅職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡翠寶職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡仲郁職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
林謝金灼職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
吳澤民職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
蔡瑞燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
黃大銘職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
余美智職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
黃書馨職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
黃慎學職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
陳昱安職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |