黃春風
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃春風的職稱是董事, 持有股份數是900, 公司名稱是永光油脂工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 永光油脂工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃春風 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 900 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱永光油脂工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名黃春風 |
所代表法人(空) |
持有股份數900 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃春風的職稱是董事, 持有股份數是900, 公司名稱是永光油脂工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 永光油脂工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃春風 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 900 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱永光油脂工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名黃春風 |
所代表法人(空) |
持有股份數900 |
同步更新日期2024-09-05 |
黃春木 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃俊學 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃讚 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃周秀藝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃春木職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃俊學職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃讚職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃周秀藝職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永光油脂工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 永光油脂工業 ... ]
春風藥局 | 電話: 62493463 | 地址鄉鎮市區: 仁德區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃春風 @ 藥局基本資料 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照C據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照B據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
黃春風 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 協榮育樂股份有限公司 | 統一編號: 31095614 @ 董監事資料集 |
黃春風 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 宜隆清運股份有限公司 | 統一編號: 86956833 @ 董監事資料集 |
黃春風 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 舜億實業有限公司 | 統一編號: 89579308 @ 董監事資料集 |
春風藥局電話: 62493463 | 地址鄉鎮市區: 仁德區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃春風 @ 藥局基本資料 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照C據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照B據點 |
嘉義縣朴子市崁前社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982388343 | 機構負責人姓名: 黃春風 | 機構代碼: BF1300069 | 機構種類: BF | 地址全址: 嘉義縣朴子市崁前里10鄰24號 @ 長照ABC據點 |
黃春風職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 協榮育樂股份有限公司 | 統一編號: 31095614 @ 董監事資料集 |
黃春風職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 宜隆清運股份有限公司 | 統一編號: 86956833 @ 董監事資料集 |
黃春風職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 舜億實業有限公司 | 統一編號: 89579308 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃春風 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
春風藥局 高雄市小港區高松里松興路28號 | 黃春風 | 81344997 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860895500) |
春風商號 嘉義縣六腳鄉永賢村竹仔脚一二六號 | 黃春風 | 66359788 | 核准設立 - 獨資 |
上美冷凍空調行 高雄市燕巢區角宿里海成南街32號1樓 | 黃春風 | 80949293 | 核准設立 - 獨資 |
春國木器廠 臺中市太平區宜欣里宜昌東路23巷49弄12號 | 黃春風 | 05840545 | 歇業 - 獨資 |
春來企業社 宜蘭縣冬山鄉安平村安平路二號 | 黃春風 | 66268083 | 歇業 - 獨資 |
昇美油漆行 新北市林口區中正路?02?7號 | 黃春風 | 02202903 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慶宜工業有限公司 彰化縣員林市惠來里惠明街155-1號1樓 | 黃春風 | 16673262 | 解散 |
明月理髮廳 新北市三重區信義街77號1樓 | 黃春風 | 30179328 | 歇業 - 獨資 |
春風藥局 登記地址: 高雄市小港區高松里松興路28號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 81344997 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860895500) |
春風商號 登記地址: 嘉義縣六腳鄉永賢村竹仔脚一二六號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 66359788 | 核准設立 - 獨資 |
上美冷凍空調行 登記地址: 高雄市燕巢區角宿里海成南街32號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 80949293 | 核准設立 - 獨資 |
春國木器廠 登記地址: 臺中市太平區宜欣里宜昌東路23巷49弄12號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 05840545 | 歇業 - 獨資 |
春來企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉安平村安平路二號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 66268083 | 歇業 - 獨資 |
昇美油漆行 登記地址: 新北市林口區中正路?02?7號 | 負責人: 黃春風 | 統編: 02202903 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
慶宜工業有限公司 登記地址: 彰化縣員林市惠來里惠明街155-1號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 16673262 | 解散 |
明月理髮廳 登記地址: 新北市三重區信義街77號1樓 | 負責人: 黃春風 | 統編: 30179328 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃春風 ... ]
張任昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
高體堂 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
張宏生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
張世凱 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
張澤洋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
張景緒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
黃文崇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
潘光芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
蕭銘堯 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭教 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭永健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭芳芸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
連立凱 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
張任昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
高體堂職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
張宏生職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
張世凱職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
張澤洋職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
張景緒職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
黃文崇職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
潘光芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
蕭銘堯職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭教職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭永健職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭芳芸職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
連立凱職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |