洪彩雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪彩雲的職稱是常務董事, 持有股份數是10, 公司名稱是建鴻電子股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 建鴻電子股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 洪彩雲 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 10 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱建鴻電子股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名洪彩雲 |
所代表法人(空) |
持有股份數10 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名洪彩雲的職稱是常務董事, 持有股份數是10, 公司名稱是建鴻電子股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 建鴻電子股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 洪彩雲 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 10 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱建鴻電子股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名洪彩雲 |
所代表法人(空) |
持有股份數10 |
同步更新日期2024-09-05 |
洪美雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃慈琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃呂碧詩 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
洪啟模 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃明春 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
洪美雲職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃慈琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃呂碧詩職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
洪啟模職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃明春職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 建鴻電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 建鴻電子 ... ]
洪彩雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
育玄企業有限公司工廠 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
洪彩雲職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 如彩企業有限公司 | 統一編號: 28588255 @ 董監事資料集 |
育玄企業有限公司工廠主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84645482 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市霧峰區南柳里霧工六路1號3樓 @ 登記工廠名錄 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照C據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮西美路183號 @ 長照B據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
彰化縣私立慈美老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7568497 | 機構負責人姓名: 洪彩雲 | 機構代碼: A10900009 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣和美鎮四張里西美路183號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪彩雲 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
如彩企業有限公司 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 洪彩雲 | 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 王洪彩雲 | 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 洪彩雲 | 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 洪彩雲 | 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 洪彩雲 | 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 洪彩雲 | 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 高雄市左營區自由2路233號 | 洪彩雲 | 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 新北市永和區秀朗路1段191號 | 洪彩雲 | 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
如彩企業有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市北新里中山路一段228巷22弄6號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 28588255 | 核准設立 |
碧霞商店 登記地址: 臺北市中正區金山南路1段21號1樓 | 負責人: 王洪彩雲 | 統編: 01101511 | 歇業 - 獨資 |
驫鐵板廚房 登記地址: 屏東縣恆春鎮新興路126號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 10888250 | 歇業 - 獨資 |
誠育企業社 登記地址: 臺中市霧峰區南柳里四德路319巷60弄20號1樓 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 14416182 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040678184) |
文川洗衣店 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里新生路八號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24173683 | 核准設立 - 獨資 |
精彥印刷製品有限公司 登記地址: 新北市中和區中原里中山路2段340巷61號(2、3樓) | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 24254284 | 核准設立 |
紫彤服飾店 登記地址: 高雄市左營區自由2路233號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 25901668 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661001100) |
驫起司義式坊 登記地址: 新北市永和區秀朗路1段191號 | 負責人: 洪彩雲 | 統編: 26528653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045231932) |
[ 查詢所有 洪彩雲 ... ]
徐雪菁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
陳進忠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
張瑞豐 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
魏雅庵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
游禮結 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
黃平揚 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
謝修平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
藍仰民 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
林宏年 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
潘義雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
吳坤榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林宏穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林重文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
楊旭輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林子傑 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
徐雪菁職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
陳進忠職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
張瑞豐職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
魏雅庵職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
游禮結職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
黃平揚職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
謝修平職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
藍仰民職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
林宏年職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
潘義雄職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
吳坤榮職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林宏穎職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林重文職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
楊旭輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林子傑職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |