陳張
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳張的職稱是監察人, 持有股份數是440, 公司名稱是鼎良工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 鼎良工業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳張 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 440 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱鼎良工業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名陳張 |
所代表法人(空) |
持有股份數440 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳張的職稱是監察人, 持有股份數是440, 公司名稱是鼎良工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 鼎良工業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳張 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 440 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱鼎良工業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名陳張 |
所代表法人(空) |
持有股份數440 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 鼎良工業 資料。
[ 搜尋所有 鼎良工業 ... ]
「無垠」陳張莉個展 | (中華民國)陳張莉 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「無垠」陳張莉個展 | (中華民國)陳張莉 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
「無垠」陳張莉個展 | 月臨畫廊 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「無垠」陳張莉個展 | 月臨畫廊 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
財團法人陳張秀菊文教基金會 | 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
陳張綢美 | 事務所名稱: 陳張綢美記帳報稅事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市光南里中興路169巷6號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,南投縣,彰化縣,雲林縣,苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0932號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
陳張月雪 | 事務所名稱: 陳張月雪記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路345號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0053號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
雙語國家狂想 | 作者: 何萬順, 廖咸浩, 張心瑜, 陳張培倫, 江文瑜, 陳秋蘭, 周中天, 羅德水作; 廖咸浩主編 | 出版機構: 臺大人社高研院 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5452-97-1 (平裝, NT$400, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
「無垠」陳張莉個展(中華民國)陳張莉 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「無垠」陳張莉個展(中華民國)陳張莉 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
「無垠」陳張莉個展月臨畫廊 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「無垠」陳張莉個展月臨畫廊 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
財團法人陳張秀菊文教基金會主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
陳張綢美事務所名稱: 陳張綢美記帳報稅事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市光南里中興路169巷6號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,南投縣,彰化縣,雲林縣,苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第0932號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
陳張月雪事務所名稱: 陳張月雪記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路345號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0053號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
雙語國家狂想作者: 何萬順, 廖咸浩, 張心瑜, 陳張培倫, 江文瑜, 陳秋蘭, 周中天, 羅德水作; 廖咸浩主編 | 出版機構: 臺大人社高研院 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5452-97-1 (平裝, NT$400, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 陳張 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳張阿發店號 花蓮縣瑞穗鄉國光北路二二一號 | 陳張阿發 | 08173665 | 歇業 - 獨資 |
陳張自營計程車行 新北市板橋區民族路273巷6號1樓 | 陳 張 | 34671604 | 核准設立 - 獨資 |
陳張全福自營計程車行 新竹市北區中央里西安街青仔巷12號 | 陳張全福 | 47321051 | 歇業 - 獨資 |
金鈺油漆工程行 新北市三重區3張街135號3樓(現場僅供辦公室使用) | 陳張玉梅 | 14185128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146041) |
陳光榮金香行 桃園縣中壢市仁愛里榮民南路12鄰200號 | 陳張瑞蘭 | 45152918 | 核准設立 - 獨資 |
陳瑞源百貨行 苗栗縣苑裡鎮苑南里六鄰天下路八0號﹝百貨類一0三號舖位﹞ | 陳張扣 | 49775493 | 核准設立 - 獨資 |
陳榮春商店 臺中市大雅區上楓里民生路三段348號﹝限一樓﹞ | 陳張婦 | 55246801 | 核准設立 - 獨資 |
陳新商店 金門縣金湖鎮新湖里新頭71–4號(限建築物第一層使用) | 陳張金錠 | 92963880 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
陳張阿發店號 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉國光北路二二一號 | 負責人: 陳張阿發 | 統編: 08173665 | 歇業 - 獨資 |
陳張自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區民族路273巷6號1樓 | 負責人: 陳 張 | 統編: 34671604 | 核准設立 - 獨資 |
陳張全福自營計程車行 登記地址: 新竹市北區中央里西安街青仔巷12號 | 負責人: 陳張全福 | 統編: 47321051 | 歇業 - 獨資 |
金鈺油漆工程行 登記地址: 新北市三重區3張街135號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳張玉梅 | 統編: 14185128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146041) |
陳光榮金香行 登記地址: 桃園縣中壢市仁愛里榮民南路12鄰200號 | 負責人: 陳張瑞蘭 | 統編: 45152918 | 核准設立 - 獨資 |
陳瑞源百貨行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑南里六鄰天下路八0號﹝百貨類一0三號舖位﹞ | 負責人: 陳張扣 | 統編: 49775493 | 核准設立 - 獨資 |
陳榮春商店 登記地址: 臺中市大雅區上楓里民生路三段348號﹝限一樓﹞ | 負責人: 陳張婦 | 統編: 55246801 | 核准設立 - 獨資 |
陳新商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里新頭71–4號(限建築物第一層使用) | 負責人: 陳張金錠 | 統編: 92963880 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳張 ... ]
賀志強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
何秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡豪傑 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
賀志強職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
何秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡豪傑職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |