謝美玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝美玉的職稱是監察人, 持有股份數是240, 公司名稱是東亮實業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東亮實業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 謝美玉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 240 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東亮實業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名謝美玉 |
所代表法人(空) |
持有股份數240 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名謝美玉的職稱是監察人, 持有股份數是240, 公司名稱是東亮實業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東亮實業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 謝美玉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 240 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東亮實業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名謝美玉 |
所代表法人(空) |
持有股份數240 |
同步更新日期2024-09-05 |
寶錫有限公司 | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 97343875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市北屯區松安里崇德六路一段31巷22號 @ 登記工廠名錄 |
名順企業社 | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 73786267 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區環河里環河街一九0號 @ 登記工廠名錄 |
名順企業社 | 產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里環河街一九0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
萬達寵物事業股份有限公司_小港漢民分公司 | 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/7 上午 12:00:00 | 高雄市小港區漢民路299號1樓及2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
生活客語海陸腔 | (中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
生活客語海陸腔 | (中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
謝美玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 立源企業股份有限公司 | 統一編號: 04388193 @ 董監事資料集 |
謝美玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1220000 | 所代表法人: | 昭富實業股份有限公司 | 統一編號: 04673350 @ 董監事資料集 |
寶錫有限公司主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 97343875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市北屯區松安里崇德六路一段31巷22號 @ 登記工廠名錄 |
名順企業社主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 73786267 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區環河里環河街一九0號 @ 登記工廠名錄 |
名順企業社產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里環河街一九0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
萬達寵物事業股份有限公司_小港漢民分公司特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/7 上午 12:00:00 | 高雄市小港區漢民路299號1樓及2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
生活客語海陸腔(中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
生活客語海陸腔(中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
謝美玉職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 立源企業股份有限公司 | 統一編號: 04388193 @ 董監事資料集 |
謝美玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 1220000 | 所代表法人: | 昭富實業股份有限公司 | 統一編號: 04673350 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝美玉 ... ]
東亮實業股份有限公司 | 地址: 雲林縣斗南鎮德業路31號 | 電話: 05-597-1927 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
東亮實業股份有限公司 新北市三重區過田里重新路4段63號10樓 | 86349514 | 解散 (101年06月01日 北府經登字 第1015033347號) | |
東亮實業社 臺南市新營區嘉芳里四維路26號 | 張明仙 | 10829231 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030653505) |
東亮實業有限公司 高雄市三民區鼎貴路190號 | 22256321 | 解散 |
東亮實業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區過田里重新路4段63號10樓 | 統編: 86349514 | 解散 (101年06月01日 北府經登字 第1015033347號) |
東亮實業社 登記地址: 臺南市新營區嘉芳里四維路26號 | 負責人: 張明仙 | 統編: 10829231 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030653505) |
東亮實業有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎貴路190號 | 統編: 22256321 | 解散 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
金能汽車 花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑路八八號 | 謝美玉 | 08169711 | 核准設立 - 獨資 |
智慧運算資產管理股份有限公司 高雄市苓雅區青年二路47號5樓之1 | 謝美玉 | 89162604 | 核准設立 |
玉器工程行 高雄市大寮區大寮里大寮路181巷37號1樓 | 謝美玉 | 08505926 | 歇業 - 獨資 |
湘玉行 苗栗縣後龍鎮大庄里一六鄰中山路一九一號 | 謝美玉 | 83354582 | 歇業 - 獨資 |
尚美企業社 桃園市楊梅區永寧里環南路九九巷三號三樓 | 謝美玉 | 34812365 | 歇業 - 獨資 |
群和塑膠工廠 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路五段二六四巷二號 | 呂謝美玉 | 58008819 | 歇業 - 獨資 |
雅韻復健器材 彰化縣和美鎮和東里忠勇路二八號 | 謝美玉 | 78154141 | 歇業 - 獨資 |
尚美力有限公司 高雄市苓雅區青年二路47號12樓之1 | 謝美玉 | 89744335 | 核准設立 |
金能汽車 登記地址: 花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑路八八號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 08169711 | 核准設立 - 獨資 |
智慧運算資產管理股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區青年二路47號5樓之1 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 89162604 | 核准設立 |
玉器工程行 登記地址: 高雄市大寮區大寮里大寮路181巷37號1樓 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 08505926 | 歇業 - 獨資 |
湘玉行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮大庄里一六鄰中山路一九一號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 83354582 | 歇業 - 獨資 |
尚美企業社 登記地址: 桃園市楊梅區永寧里環南路九九巷三號三樓 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 34812365 | 歇業 - 獨資 |
群和塑膠工廠 登記地址: 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路五段二六四巷二號 | 負責人: 呂謝美玉 | 統編: 58008819 | 歇業 - 獨資 |
雅韻復健器材 登記地址: 彰化縣和美鎮和東里忠勇路二八號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 78154141 | 歇業 - 獨資 |
尚美力有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區青年二路47號12樓之1 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 89744335 | 核准設立 |
[ 查詢所有 謝美玉 ... ]
李時安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
王克亨 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
陶慧珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
張華秀 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
李賴員 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
葉細嬰 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
黃砂崙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
李建俊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
洪馨萍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
李時安職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李時予職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
李景柳職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
方景竹職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
楊清涼職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
連明登職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
楊木發職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
王克亨職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
陶慧珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
張華秀職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
李賴員職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
葉細嬰職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
黃砂崙職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
李建俊職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
洪馨萍職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |