張秋華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秋華的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是青原股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 青原股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 張秋華 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 15000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱青原股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名張秋華 |
所代表法人(空) |
持有股份數15000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名張秋華的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是青原股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 青原股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 張秋華 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 15000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱青原股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名張秋華 |
所代表法人(空) |
持有股份數15000 |
同步更新日期2024-09-05 |
原民健康操長青老人活力動起來 總統夫人周美青現身替原民打氣 | 開始時間: 2013/5/5 | 結束時間: 2013/5/6 | 電話: 886-3-6580970 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣體育館 | 地址: 新竹縣竹北市光明六路東一段2號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「雖然我坐輪椅,但還是想動起來!」來自花蓮春日部落中部份長青老人坐著輪椅賣力伸展肢體,雖行動不便,仍不放棄與大家作伙動起來。101-102年度「部落3H動力活力健康操」昨天在竹縣體育館開幕,今天為長青... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
瀝青紡絲製程技術 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 103 | 產出單位: 紡織所 | 計畫名稱: 紡織所創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 民生福祉 | 技術規格: 瀝青紡絲製程技術1.吐料速度<0.6g/min2.紡嘴直徑<500μm3.捲繞速度<500m/min通用級瀝青原絲1.直徑<50μm2.連續紡絲長度>16000m | 潛力預估: 大 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
捷發乾記茶莊 | 1 | 開放時間: 星期二~星期日08:30~17:30 (春節開放,國定假日休息) | 現狀: 一組二連棟的街屋立面整體構造狀況尚稱良好,但主要構造體上仍存在多處的損壞狀況,現進行第二期修復工程。 | 歷史沿革: 捷發乾記茶莊建造於昭和 5 年(西元1930 年),為西螺歷史最悠久的茶莊。創始人許金,於道光13年(西元1833 年)四月來到臺灣台南州虎尾郡西螺街開業,取名捷發乾記,在台中、嘉義、虎尾等地皆有分行... @ 文資局歷史建築 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原 | (中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原 | (中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原 | (中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
有限責任高雄市高山青原住民搬運勞動合作社 | OID: 2.16.886.103.90029.100954 | 電話: 07-7018777 | 地址: 高雄市鳳山區博愛路180巷1號 | DN: o=有限責任高雄市高山青原住民搬運勞動合作社,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
莊青原 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 青原文教有限公司 | 統一編號: 59351585 @ 董監事資料集 |
原民健康操長青老人活力動起來 總統夫人周美青現身替原民打氣開始時間: 2013/5/5 | 結束時間: 2013/5/6 | 電話: 886-3-6580970 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣體育館 | 地址: 新竹縣竹北市光明六路東一段2號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「雖然我坐輪椅,但還是想動起來!」來自花蓮春日部落中部份長青老人坐著輪椅賣力伸展肢體,雖行動不便,仍不放棄與大家作伙動起來。101-102年度「部落3H動力活力健康操」昨天在竹縣體育館開幕,今天為長青... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
瀝青紡絲製程技術執行單位: 紡織所 | 產出年度: 103 | 產出單位: 紡織所 | 計畫名稱: 紡織所創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 民生福祉 | 技術規格: 瀝青紡絲製程技術1.吐料速度<0.6g/min2.紡嘴直徑<500μm3.捲繞速度<500m/min通用級瀝青原絲1.直徑<50μm2.連續紡絲長度>16000m | 潛力預估: 大 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
捷發乾記茶莊1 | 開放時間: 星期二~星期日08:30~17:30 (春節開放,國定假日休息) | 現狀: 一組二連棟的街屋立面整體構造狀況尚稱良好,但主要構造體上仍存在多處的損壞狀況,現進行第二期修復工程。 | 歷史沿革: 捷發乾記茶莊建造於昭和 5 年(西元1930 年),為西螺歷史最悠久的茶莊。創始人許金,於道光13年(西元1833 年)四月來到臺灣台南州虎尾郡西螺街開業,取名捷發乾記,在台中、嘉義、虎尾等地皆有分行... @ 文資局歷史建築 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原(中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原(中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《新聲代.巡演ing》李浩然的返鄉專機x吳青原(中華民國)吳青原 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
有限責任高雄市高山青原住民搬運勞動合作社OID: 2.16.886.103.90029.100954 | 電話: 07-7018777 | 地址: 高雄市鳳山區博愛路180巷1號 | DN: o=有限責任高雄市高山青原住民搬運勞動合作社,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
莊青原職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 青原文教有限公司 | 統一編號: 59351585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 青原 ... ]
馨動寵物坊 | 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/31 上午 12:00:00 | 新北市板橋區文化路1段46巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
昕奇雲端 | 總機電話: 02-87923677 | 公司代號: 7747 | 住址: 臺北市內湖區瑞光路76巷33號2樓 | 成立日期: 20171011 | 昕奇雲端科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
張秋華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 富育實業股份有限公司 | 統一編號: 22192636 @ 董監事資料集 |
張秋華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宜盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 23456369 @ 董監事資料集 |
張秋華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣亞德傢俱股份有限公司 | 統一編號: 27582556 @ 董監事資料集 |
游張秋華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: 左腦音樂有限公司 | 游手好弦娛樂股份有限公司 | 統一編號: 52543151 @ 董監事資料集 |
張秋華 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 福詮科技股份有限公司 | 統一編號: 80718666 @ 董監事資料集 |
張秋華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 綠生農業科技有限公司 | 統一編號: 90836163 @ 董監事資料集 |
馨動寵物坊特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/31 上午 12:00:00 | 新北市板橋區文化路1段46巷8號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
昕奇雲端總機電話: 02-87923677 | 公司代號: 7747 | 住址: 臺北市內湖區瑞光路76巷33號2樓 | 成立日期: 20171011 | 昕奇雲端科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
張秋華職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 富育實業股份有限公司 | 統一編號: 22192636 @ 董監事資料集 |
張秋華職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宜盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 23456369 @ 董監事資料集 |
張秋華職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣亞德傢俱股份有限公司 | 統一編號: 27582556 @ 董監事資料集 |
游張秋華職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: 左腦音樂有限公司 | 游手好弦娛樂股份有限公司 | 統一編號: 52543151 @ 董監事資料集 |
張秋華職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 福詮科技股份有限公司 | 統一編號: 80718666 @ 董監事資料集 |
張秋華職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 綠生農業科技有限公司 | 統一編號: 90836163 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張秋華 ... ]
青原屋 | 地址: 新北市永貞路404號 | 電話: 02-2920-5688 |
青原工程股份有限公司 | 地址: 彰化縣溪州鄉慶平路91號 | 電話: 04-889-6773 |
青原印刷設計有限公司 | 地址: 新北市新莊區思源路593巷13號1樓 | 電話: 02-8522-2800 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
青原文教有限公司 高雄市三民區建國三路111號5樓之2 | 莊青原 | 59351585 | 核准設立 |
青原貿易有限公司 新北市三重區中央南路113號6樓之3 | 47066973 | 核准設立 | |
青原行 彰化縣彰化市南瑤里中山路1段495號 | 李永騰 | 05922476 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110816820) |
青原果企業社 新北市板橋區龍泉街108巷52號7樓 | 吳志翔 | 41403225 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
青原地攝影設計有限公司 新北市淡水區新市三路1段116號7樓 | 簡宏仁 | 22892841 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-16) |
達闊青原科技有限公司 桃園市桃園區西埔里富國路668之1號 | 蘇琬婷 | 25155212 | 核准設立 |
青原工程行 桃園市八德區竹園里霄裡路29號1樓 | 李文賓 | 50615827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002436) |
青原園藝有限公司 新北市新莊區民安路16之13號(1樓) | 沈清源 | 50970868 | 核准設立 |
青原文教有限公司 登記地址: 高雄市三民區建國三路111號5樓之2 | 負責人: 莊青原 | 統編: 59351585 | 核准設立 |
青原貿易有限公司 登記地址: 新北市三重區中央南路113號6樓之3 | 統編: 47066973 | 核准設立 |
青原行 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里中山路1段495號 | 負責人: 李永騰 | 統編: 05922476 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110816820) |
青原果企業社 登記地址: 新北市板橋區龍泉街108巷52號7樓 | 負責人: 吳志翔 | 統編: 41403225 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
青原地攝影設計有限公司 登記地址: 新北市淡水區新市三路1段116號7樓 | 負責人: 簡宏仁 | 統編: 22892841 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-16) |
達闊青原科技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區西埔里富國路668之1號 | 負責人: 蘇琬婷 | 統編: 25155212 | 核准設立 |
青原工程行 登記地址: 桃園市八德區竹園里霄裡路29號1樓 | 負責人: 李文賓 | 統編: 50615827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069002436) |
青原園藝有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路16之13號(1樓) | 負責人: 沈清源 | 統編: 50970868 | 核准設立 |
[ 查詢所有 青原 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
旺德旺行 高雄市仁武區中華里華興街79號1樓 | 蔣張秋華 | 80949998 | 歇業 - 獨資 |
旺德旺行 高雄市仁武區中華里華興街79號1樓 | 蔣張秋華 | 84066075 | 歇業 - 獨資 |
念華商店 臺北市文山區木柵路2段71號1樓 | 張秋華 | 81744804 | 撤銷 - 獨資 |
天銘影視社 臺北市大安區新生南路1段163號1樓 | 張秋華 | 01738148 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
海上天飲食店 新北市貢寮區仁和路132號1樓 | 張秋華 | 02311260 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
銀箭商行 新竹市北區潛園里中山路198號 | 張秋華 | 02853264 | 歇業 - 獨資 |
櫻桃小舖 苗栗縣通霄鎮通東里信義路106號1樓 | 張秋華 | 09173501 | 撤銷 - 獨資 |
陳家花園 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌3街268號之20 | 張秋華 | 10567433 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100172186) |
旺德旺行 登記地址: 高雄市仁武區中華里華興街79號1樓 | 負責人: 蔣張秋華 | 統編: 80949998 | 歇業 - 獨資 |
旺德旺行 登記地址: 高雄市仁武區中華里華興街79號1樓 | 負責人: 蔣張秋華 | 統編: 84066075 | 歇業 - 獨資 |
念華商店 登記地址: 臺北市文山區木柵路2段71號1樓 | 負責人: 張秋華 | 統編: 81744804 | 撤銷 - 獨資 |
天銘影視社 登記地址: 臺北市大安區新生南路1段163號1樓 | 負責人: 張秋華 | 統編: 01738148 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
海上天飲食店 登記地址: 新北市貢寮區仁和路132號1樓 | 負責人: 張秋華 | 統編: 02311260 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
銀箭商行 登記地址: 新竹市北區潛園里中山路198號 | 負責人: 張秋華 | 統編: 02853264 | 歇業 - 獨資 |
櫻桃小舖 登記地址: 苗栗縣通霄鎮通東里信義路106號1樓 | 負責人: 張秋華 | 統編: 09173501 | 撤銷 - 獨資 |
陳家花園 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌3街268號之20 | 負責人: 張秋華 | 統編: 10567433 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100172186) |
[ 查詢所有 張秋華 ... ]
賴國萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張庭豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
葉耿榮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
程國樑 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
李岳峻 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
張明哲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
林朝昇 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
陳緯倫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
陳慶祥 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
陳姿蓉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
林秀錦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
賴國萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張庭豪職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
葉耿榮職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
程國樑職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
李岳峻職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
張明哲職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
林朝昇職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
陳緯倫職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
陳慶祥職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
陳姿蓉職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
林秀錦職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |