黃香蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃香蓮的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是多益企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 多益企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃香蓮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱多益企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃香蓮 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃香蓮的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是多益企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 多益企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃香蓮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱多益企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃香蓮 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
大陸地區人民 | 投資型態: 投資現有公司 | 核准月年: 10509 | 國內被投資事業名稱: 多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 | 國內被投資事業登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 | 投資金額(新台幣): 1,500,000 | 行業分類: 金屬製品製造業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 | 電話號碼: 02-82953594 | 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 | 核准日期: 20161021 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
羅正義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 @ 董監事資料集 |
王文圖 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 多益企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
大陸地區人民投資型態: 投資現有公司 | 核准月年: 10509 | 國內被投資事業名稱: 多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 | 國內被投資事業登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 | 投資金額(新台幣): 1,500,000 | 行業分類: 金屬製品製造業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
多益企業有限公司統一編號: 70655804 | 電話號碼: 02-82953594 | 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
多益企業有限公司統一編號: 70655804 | 核准日期: 20161021 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
羅正義職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 多益企業有限公司 | 統一編號: 70655804 @ 董監事資料集 |
王文圖職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 多益企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 多益企業 ... ]
537 歌仔戲己班(黃香蓮/許智泉 ) | | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
537 歌仔戲己班(黃香蓮/許智泉 ) | | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃香蓮表演工作坊 | 統一編號: 38527503 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1030313 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
應黃香蓮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 翎亞企業股份有限公司 | 統一編號: 84283116 @ 董監事資料集 |
537 歌仔戲己班(黃香蓮/許智泉 )| 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
537 歌仔戲己班(黃香蓮/許智泉 )| 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃香蓮表演工作坊統一編號: 38527503 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1030313 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
應黃香蓮職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 翎亞企業股份有限公司 | 統一編號: 84283116 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃香蓮 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
聖多益企業社 臺中市西區公益里忠明南路237號8樓之4 | 黃湘鈞 | 82451235 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
多益企業有限公司 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 | 羅正義 | 70655804 | 核准設立 |
勁多益企業社 宜蘭縣五結鄉季新村季水路清水三巷53號三樓 | 吳義盛 | 95051133 | 核准設立 - 獨資 |
多益企業社 新北市三重區三和路4段306號3樓 | 林忠良 | 41402942 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045245011) |
悠多益企業社 新北市新莊區後港一路49巷5弄28號3樓 | 謝傳賢 | 91399485 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118153481) |
富多益企業有限公司 雲林縣斗六市文化路一○一巷八二弄一○三號 | 89581493 | 解散 (文號: 2001-4-12 經90中字 第0903201482號) | |
松多益企業有限公司 臺南市永康區大勇路二二九號一樓 | 16971380 | 解散 (090年11月27日 經90中字 第0903312642號) | |
好多益企業有限公司 臺南市大武街五○二巷二弄一五號 | 22565662 | 撤銷 (079年11月03日 建三管字 第079295882號) |
聖多益企業社 登記地址: 臺中市西區公益里忠明南路237號8樓之4 | 負責人: 黃湘鈞 | 統編: 82451235 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
多益企業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷21弄24號5樓 | 負責人: 羅正義 | 統編: 70655804 | 核准設立 |
勁多益企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉季新村季水路清水三巷53號三樓 | 負責人: 吳義盛 | 統編: 95051133 | 核准設立 - 獨資 |
多益企業社 登記地址: 新北市三重區三和路4段306號3樓 | 負責人: 林忠良 | 統編: 41402942 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045245011) |
悠多益企業社 登記地址: 新北市新莊區後港一路49巷5弄28號3樓 | 負責人: 謝傳賢 | 統編: 91399485 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118153481) |
富多益企業有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市文化路一○一巷八二弄一○三號 | 統編: 89581493 | 解散 (文號: 2001-4-12 經90中字 第0903201482號) |
松多益企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區大勇路二二九號一樓 | 統編: 16971380 | 解散 (090年11月27日 經90中字 第0903312642號) |
好多益企業有限公司 登記地址: 臺南市大武街五○二巷二弄一五號 | 統編: 22565662 | 撤銷 (079年11月03日 建三管字 第079295882號) |
[ 查詢所有 多益企業 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
蓮發 金門縣金沙鎮何斗里西園村西園36號(限建築物第一層使用) | 黃香蓮 | 77337903 | 歇業 - 獨資 |
貿勝商號 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段五五號一樓 | 黃香蓮 | 78850105 | 歇業 - 獨資 |
光園 金門縣金沙鎮何斗里西園127號(限建築物第一層使用) | 黃香蓮 | 77335855 | 歇業 - 獨資 |
千葉食品行 臺北市大安區和平東路3段304號1樓 | 黃香蓮 | 77895977 | 歇業 - 獨資 |
新光興 金門縣金沙鎮何斗里西園村西園52號(限建築物第壹層使用) | 黃香蓮 | 87941943 | 歇業 - 獨資 |
蓮發 登記地址: 金門縣金沙鎮何斗里西園村西園36號(限建築物第一層使用) | 負責人: 黃香蓮 | 統編: 77337903 | 歇業 - 獨資 |
貿勝商號 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段五五號一樓 | 負責人: 黃香蓮 | 統編: 78850105 | 歇業 - 獨資 |
光園 登記地址: 金門縣金沙鎮何斗里西園127號(限建築物第一層使用) | 負責人: 黃香蓮 | 統編: 77335855 | 歇業 - 獨資 |
千葉食品行 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段304號1樓 | 負責人: 黃香蓮 | 統編: 77895977 | 歇業 - 獨資 |
新光興 登記地址: 金門縣金沙鎮何斗里西園村西園52號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 黃香蓮 | 統編: 87941943 | 歇業 - 獨資 |
杜季傑 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
許有增 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
邱奕宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
林明達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
鄭茂南 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
黃子龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
彭瑞君 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
賈允鋼 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
林米殿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
陳淑眞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
陳緯達 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
陳緯勳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
陳有山 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
何彥毅 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
高櫻雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
杜季傑職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
許有增職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
邱奕宏職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
林明達職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
鄭茂南職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
黃子龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
彭瑞君職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
賈允鋼職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
林米殿職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
陳淑眞職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
陳緯達職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
陳緯勳職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
陳有山職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
何彥毅職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
高櫻雪職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |