張秀桃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀桃的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是合洲橡塑膠企業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 合洲橡塑膠企業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張秀桃 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱合洲橡塑膠企業有限公司 |
職稱董事 |
姓名張秀桃 |
所代表法人(空) |
持有股份數200000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名張秀桃的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是合洲橡塑膠企業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 合洲橡塑膠企業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張秀桃 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱合洲橡塑膠企業有限公司 |
職稱董事 |
姓名張秀桃 |
所代表法人(空) |
持有股份數200000 |
同步更新日期2024-09-05 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
文昌祠 | 電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
文昌祠電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣私立長青老人養護中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張秀桃 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
秀桃美容院 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 張秀桃 | 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 鄭張秀桃 | 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 張秀桃 | 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 張秀桃 | 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 張秀桃 | 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 張秀桃 | 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 張秀桃 | 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 陳張秀桃 | 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
秀桃美容院 登記地址: 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 登記地址: 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 負責人: 鄭張秀桃 | 統編: 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 登記地址: 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 登記地址: 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 登記地址: 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 登記地址: 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 登記地址: 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 負責人: 陳張秀桃 | 統編: 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張秀桃 ... ]
吳委勵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
顏陳秀霞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
周盛琪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周梅芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛奎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
王美華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛棠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周郝慧怜 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周賽玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
徐得霖 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
張碧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
紀春梅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
林志榮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
林志忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
吳委勵職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
顏陳秀霞職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
周盛琪職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛賢職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周梅芳職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛奎職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
王美華職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周盛棠職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周郝慧怜職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
周賽玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
徐得霖職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
張碧職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
紀春梅職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
林志榮職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
林志忠職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |