吳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文龍的職稱是常務董事, 持有股份數是40, 公司名稱是凱元企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 凱元企業股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 吳文龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 40 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱凱元企業股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名吳文龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數40 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名吳文龍的職稱是常務董事, 持有股份數是40, 公司名稱是凱元企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 凱元企業股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 吳文龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 40 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱凱元企業股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名吳文龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數40 |
同步更新日期2024-09-05 |
吳秋冷 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蘇阿存 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳王桂枝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蘇李玉琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳顏雀珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳秋冷職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蘇阿存職稱: 常務董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳王桂枝職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蘇李玉琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳顏雀珍職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 凱元企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 凱元企業 ... ]
吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所 | 姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展 | (中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所 | 電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會 | 負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會 | 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市苓雅區四維二路96-2號3樓-1 @ 地政士開業資料 |
吳文龍地政士事務所姓名: 吳文龍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 地政士開業資料 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
書法名家嚴建忠老師特展(中華民國)嚴建忠 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳文龍地政士事務所電話: 04-26633266 | 執照有效期限: 1160201 | 姓名: 吳○龍 | 事務所地址: 臺中市沙鹿區中山路427號1樓 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
中華龍潛能發展協進會團體會址: 臺中市沙鹿區中山路427號 | 成立日期: 1001112 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
中華龍潛能發展協進會負責人: 吳文龍 | 設立時間: 1001112 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
中華體育文化協會團體會址: 臺北市信義區忠孝東路4段516號7樓之3 | 成立日期: 1081229 | 理事長: 吳文龍 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 吳文龍 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
凱元企業社 高雄市鹽埕區新化里新化街117號1樓 | 曾慧馨 | 25727654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160118200) |
凱元企業商行 彰化縣彰化市平和里建和街一四一號 | 鄭 凱 元 | 06013951 | 歇業 - 獨資 |
金凱元企業有限公司 臺南市光明街一一三巷一五一弄一二號 | 69923021 | 撤銷 (文號: 1996-11-15 建三管字 第085377152號) | |
凱元企業有限公司 新北市永和區永和路二段五七號一樓 | 84422567 | 解散 (093年03月03日 經授中字 第0933176588號) | |
凱元企業社 雲林縣大埤鄉三結村埤頭路四三之六號 | 高英誌 | 77821498 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100038958) |
凱元企業行 高雄市大社區大社路45巷9號 | 曾清修 | 08503722 | 撤銷 - 獨資 |
凱元企業行 高雄市苓雅區福西里河南路53號 | 邱仙賜 | 81124760 | 核准設立 - 獨資 |
凱元企業社 登記地址: 高雄市鹽埕區新化里新化街117號1樓 | 負責人: 曾慧馨 | 統編: 25727654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160118200) |
凱元企業商行 登記地址: 彰化縣彰化市平和里建和街一四一號 | 負責人: 鄭 凱 元 | 統編: 06013951 | 歇業 - 獨資 |
金凱元企業有限公司 登記地址: 臺南市光明街一一三巷一五一弄一二號 | 統編: 69923021 | 撤銷 (文號: 1996-11-15 建三管字 第085377152號) |
凱元企業有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路二段五七號一樓 | 統編: 84422567 | 解散 (093年03月03日 經授中字 第0933176588號) |
凱元企業社 登記地址: 雲林縣大埤鄉三結村埤頭路四三之六號 | 負責人: 高英誌 | 統編: 77821498 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100038958) |
凱元企業行 登記地址: 高雄市大社區大社路45巷9號 | 負責人: 曾清修 | 統編: 08503722 | 撤銷 - 獨資 |
凱元企業行 登記地址: 高雄市苓雅區福西里河南路53號 | 負責人: 邱仙賜 | 統編: 81124760 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 凱元企業 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
吳文龍自營計程車行 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 吳文龍 | 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 吳文龍 | 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 吳文龍 | 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 吳文龍 | 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 吳文龍 | 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 吳文龍 | 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 新北市瑞芳區中正路83號 | 吳文龍 | 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 吳文龍 | 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
吳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區大?1路2段375巷5之?0號2樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 34557619 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東龍起重工程行 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里4鄰永清街322巷122號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 01701727 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039003478) |
鼎龍開發有限公司 登記地址: 臺中市西屯區天水東一街18號1樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 53599792 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-06) |
仲龍洗衣店 登記地址: 臺中市東勢區延平里第一橫街160號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 55801482 | 核准設立 - 獨資 |
龍門土木包工業 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市西門里文昌路196巷3弄12號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 40647899 | 核准設立 - 獨資 |
鴻龍電器行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉香社村香內路一八八巷六五號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 76798603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10309530000) |
立吉燒臘店 登記地址: 新北市瑞芳區中正路83號 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 91404419 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128157635) |
翔勝文創產業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路1號75樓 | 負責人: 吳文龍 | 統編: 24989785 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-10) |
[ 查詢所有 吳文龍 ... ]
陳清福 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
趙淑玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
許玉霞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
高國銓 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
高國隆 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
鄭英超 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
劉青龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
廖安琪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
林哲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
林如雪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
蔡明修 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
黃秋桂 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
滕雲鶴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
施佩奇 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
陳英凱 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
陳清福職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
趙淑玲職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
許玉霞職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
高國銓職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
高國隆職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
鄭英超職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
劉青龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
廖安琪職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
林哲職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
林如雪職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
蔡明修職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
黃秋桂職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
滕雲鶴職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
施佩奇職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
陳英凱職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |