陳正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳正的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是盟強工具五金股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 盟強工具五金股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳正 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱盟強工具五金股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳正 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳正的職稱是董事, 持有股份數是300, 公司名稱是盟強工具五金股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 盟強工具五金股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳正 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱盟強工具五金股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳正 |
所代表法人(空) |
持有股份數300 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳正杭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀緯偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉紀潭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正中 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖碧茹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許木貞 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀紹武 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正杭職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀緯偉職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉紀潭職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正中職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖碧茹職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉燕職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許木貞職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀紹武職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 盟強工具五金 ... ]
《什麼是思想史》陳正國新書分享會 | | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
《什麼是思想史》陳正國新書分享會 | | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
多元史觀特藏室二部曲:南方作為衝撞之所 | (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
多元史觀特藏室二部曲:南方作為衝撞之所 | (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
接見「美國台灣商業協會」訪團 陳揆盼支持我國與美國解決雙重課稅問題 提升雙邊經貿關係 | 上版日期: 113-01-22 @ 行政院即時新聞 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展 | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展 | (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
夢的基石 | 陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
《什麼是思想史》陳正國新書分享會| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
《什麼是思想史》陳正國新書分享會| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
多元史觀特藏室二部曲:南方作為衝撞之所(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
多元史觀特藏室二部曲:南方作為衝撞之所(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
接見「美國台灣商業協會」訪團 陳揆盼支持我國與美國解決雙重課稅問題 提升雙邊經貿關係上版日期: 113-01-22 @ 行政院即時新聞 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
老派/新藝:藝術銀行沙龍展(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
夢的基石陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 陳正 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳記陳正雄自營計 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 陳正雄 | 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 陳正雄 | 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 陳正義 | 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 陳正定 | 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 陳正財 | 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 陳正雄 | 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 陳正達 | 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 陳正 | 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
陳記陳正雄自營計 登記地址: 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 登記地址: 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 登記地址: 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 負責人: 陳正義 | 統編: 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 登記地址: 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 負責人: 陳正定 | 統編: 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 負責人: 陳正財 | 統編: 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 登記地址: 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 負責人: 陳正達 | 統編: 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 負責人: 陳正 | 統編: 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
[ 查詢所有 陳正 ... ]
陳聖德 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄獅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 04655091 |
詹宏志 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄獅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 04655091 |
呂昭慶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金寶交通有限公司 | 統一編號: 04664155 |
呂昭慶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金府交通有限公司 | 統一編號: 04664161 |
李宜荃 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7202532 | 所代表法人: 三功國際股份有限公司 | 大魯閣實業股份有限公司 | 統一編號: 04690983 |
陳令燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7202532 | 所代表法人: 三功國際股份有限公司 | 大魯閣實業股份有限公司 | 統一編號: 04690983 |
John Anthony Harringto | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2640000 | 所代表法人: 法商阿爾卡特朗訊公司 | 台灣國際標準電子股份有限公司 | 統一編號: 04697347 |
吳合謦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4960000 | 所代表法人: | 龍誠企業有限公司 | 統一編號: 04700547 |
黃教仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永德交通有限公司 | 統一編號: 04700912 |
麥瑟倫 Mathurawan Deo-isare | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21082719 | 所代表法人: 荷商 Covestro (Netherlands) B.V. | 台灣科思創股份有限公司 | 統一編號: 04701378 |
張瑞燦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1661900 | 所代表法人: | 竹記貿易股份有限公司 | 統一編號: 04713326 |
陳俊雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹記貿易股份有限公司 | 統一編號: 04713326 |
彭明仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |
彭治宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |
黃節惠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |
陳聖德職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄獅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 04655091 |
詹宏志職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄獅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 04655091 |
呂昭慶職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金寶交通有限公司 | 統一編號: 04664155 |
呂昭慶職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金府交通有限公司 | 統一編號: 04664161 |
李宜荃職稱: 董事 | 持有股份數: 7202532 | 所代表法人: 三功國際股份有限公司 | 大魯閣實業股份有限公司 | 統一編號: 04690983 |
陳令燕職稱: 董事 | 持有股份數: 7202532 | 所代表法人: 三功國際股份有限公司 | 大魯閣實業股份有限公司 | 統一編號: 04690983 |
John Anthony Harringto職稱: 董事 | 持有股份數: 2640000 | 所代表法人: 法商阿爾卡特朗訊公司 | 台灣國際標準電子股份有限公司 | 統一編號: 04697347 |
吳合謦職稱: 董事 | 持有股份數: 4960000 | 所代表法人: | 龍誠企業有限公司 | 統一編號: 04700547 |
黃教仁職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永德交通有限公司 | 統一編號: 04700912 |
麥瑟倫 Mathurawan Deo-isare職稱: 監察人 | 持有股份數: 21082719 | 所代表法人: 荷商 Covestro (Netherlands) B.V. | 台灣科思創股份有限公司 | 統一編號: 04701378 |
張瑞燦職稱: 董事 | 持有股份數: 1661900 | 所代表法人: | 竹記貿易股份有限公司 | 統一編號: 04713326 |
陳俊雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 竹記貿易股份有限公司 | 統一編號: 04713326 |
彭明仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |
彭治宏職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |
黃節惠職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 鼎昇電子股份有限公司 | 統一編號: 04720852 |