劉燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉燕的職稱是董事, 持有股份數是150, 公司名稱是盟強工具五金股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 盟強工具五金股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉燕 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱盟強工具五金股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉燕 |
所代表法人(空) |
持有股份數150 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名劉燕的職稱是董事, 持有股份數是150, 公司名稱是盟強工具五金股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 盟強工具五金股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉燕 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱盟強工具五金股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉燕 |
所代表法人(空) |
持有股份數150 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳正杭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀緯偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉紀潭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正中 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖碧茹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許木貞 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀紹武 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正杭職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀緯偉職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉紀潭職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正中職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖碧茹職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳正職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許木貞職稱: 常務董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賀紹武職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盟強工具五金股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 盟強工具五金 ... ]
手機攝影快樂拍 | | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
手機攝影快樂拍 | | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉 | | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉 | | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉 | | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉 | | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
數位攝影-中級班 | | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
數位攝影-中級班 | | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
手機攝影快樂拍| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
手機攝影快樂拍| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
攝影初階-劉燕南、顏麗華、郭炳東、曾美莉| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
數位攝影-中級班| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
數位攝影-中級班| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 劉燕 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
金燕山不動產經紀有限公司 彰化縣彰化市南瑤里南平街145號1樓 | 劉燕 | 28925952 | 核准設立 |
燕梅服裝設計工作室 新竹縣新埔鎮新生里中正路4鄰572號 | 劉燕梅 | 78015090 | 核准設立 - 獨資 |
燕申鋼鐵有限公司 臺中市太平區永平路一段46號1樓 | 劉燕海 | 84199146 | 核准設立 |
燕閔商行 新竹市香山區香山里香北路187號一樓 | 劉燕霖 | 85411829 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002806) |
青燕商行 新北市林口區仁愛路2段46號 | 劉燕璇 | 87505597 | 核准設立 - 獨資 |
劉奕辰工程行 雲林縣麥寮鄉麥豐村龍江街22號3樓之9 | 劉燕純 | 45411176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024113) |
燕信企業社 高雄市林園區潭頭里鳳林路3段685巷16弄65號1樓 | 劉燕信 | 10128478 | 核准停業 - 獨資 |
玫瑰宮廷餐館 桃園縣楊梅市金溪里瑞溪路1段135號1樓 | 劉燕燕 | 13246034 | 歇業 - 獨資 |
金燕山不動產經紀有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里南平街145號1樓 | 負責人: 劉燕 | 統編: 28925952 | 核准設立 |
燕梅服裝設計工作室 登記地址: 新竹縣新埔鎮新生里中正路4鄰572號 | 負責人: 劉燕梅 | 統編: 78015090 | 核准設立 - 獨資 |
燕申鋼鐵有限公司 登記地址: 臺中市太平區永平路一段46號1樓 | 負責人: 劉燕海 | 統編: 84199146 | 核准設立 |
燕閔商行 登記地址: 新竹市香山區香山里香北路187號一樓 | 負責人: 劉燕霖 | 統編: 85411829 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002806) |
青燕商行 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段46號 | 負責人: 劉燕璇 | 統編: 87505597 | 核准設立 - 獨資 |
劉奕辰工程行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥豐村龍江街22號3樓之9 | 負責人: 劉燕純 | 統編: 45411176 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024113) |
燕信企業社 登記地址: 高雄市林園區潭頭里鳳林路3段685巷16弄65號1樓 | 負責人: 劉燕信 | 統編: 10128478 | 核准停業 - 獨資 |
玫瑰宮廷餐館 登記地址: 桃園縣楊梅市金溪里瑞溪路1段135號1樓 | 負責人: 劉燕燕 | 統編: 13246034 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉燕 ... ]
巫佳芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
巫劉麗花 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
巫鎧鐔 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
莊彩雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 710000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊舜方 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 268000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊舜添 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊環如 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
蕭竹生 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭世暉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭世正 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭竹昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
陳林玉成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 805832 | 所代表法人: | 大宇鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 07014900 |
高金城 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 141746 | 所代表法人: | 中南紡織股份有限公司 | 統一編號: 07061706 |
高銓卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900 |
高士玄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 212800 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900 |
巫佳芳職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
巫劉麗花職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
巫鎧鐔職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
莊彩雪職稱: 董事 | 持有股份數: 710000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊舜方職稱: 董事 | 持有股份數: 268000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊舜添職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
莊環如職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
蕭竹生職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭世暉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭世正職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
蕭竹昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900 |
陳林玉成職稱: 董事 | 持有股份數: 805832 | 所代表法人: | 大宇鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 07014900 |
高金城職稱: 董事 | 持有股份數: 141746 | 所代表法人: | 中南紡織股份有限公司 | 統一編號: 07061706 |
高銓卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900 |
高士玄職稱: 董事 | 持有股份數: 212800 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900 |