郭明輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭明輝的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是順農實業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 順農實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 郭明輝 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 25000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱順農實業有限公司 |
職稱董事 |
姓名郭明輝 |
所代表法人(空) |
持有股份數25000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名郭明輝的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是順農實業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 順農實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 郭明輝 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 25000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱順農實業有限公司 |
職稱董事 |
姓名郭明輝 |
所代表法人(空) |
持有股份數25000 |
同步更新日期2024-09-05 |
卓幸隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許溪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
郭許阿甜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
卓幸隆職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許溪職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
郭許阿甜職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 順農實業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 順農實業 ... ]
郭明輝 | 事務所名稱: 郭明輝記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市梧棲鎮大村里19鄰文明街91巷14號 | 電話: 04-26***801 | 執行業務區域: 臺中市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01392號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
郭明輝地政士事務所 | 姓名: 郭明輝 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市梧棲區文明街91巷14號 @ 地政士開業資料 |
郭明輝地政士事務所 | 電話: 04-26629800 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 郭○輝 | 事務所地址: 臺中市梧棲區文明街91巷14號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
郭明輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7010000 | 所代表法人: | 輝昇投資有限公司 | 統一編號: 90417324 @ 董監事資料集 |
瑞明塑膠股份有限公司 | 產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區中原東路四二巷一三號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
伯居企業有限公司 | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 23555369 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路327號 @ 登記工廠名錄 |
伯居企業有限公司 | 負責人: 郭明輝 | 統一編號: 23555369 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路327號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
達瓦旺部落文健站-台灣基督長老教會達瓦達旺教會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7993507 | 機構負責人姓名: 郭明輝 | 機構代碼: BF1600058 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉達來村29-2號 @ 長照ABC據點 |
郭明輝事務所名稱: 郭明輝記帳士事務所 | 事務所地址: 臺中市梧棲鎮大村里19鄰文明街91巷14號 | 電話: 04-26***801 | 執行業務區域: 臺中市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01392號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
郭明輝地政士事務所姓名: 郭明輝 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市梧棲區文明街91巷14號 @ 地政士開業資料 |
郭明輝地政士事務所電話: 04-26629800 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 郭○輝 | 事務所地址: 臺中市梧棲區文明街91巷14號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
郭明輝職稱: 董事 | 持有股份數: 7010000 | 所代表法人: | 輝昇投資有限公司 | 統一編號: 90417324 @ 董監事資料集 |
瑞明塑膠股份有限公司產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區中原東路四二巷一三號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
伯居企業有限公司主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 23555369 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路327號 @ 登記工廠名錄 |
伯居企業有限公司負責人: 郭明輝 | 統一編號: 23555369 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路327號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
達瓦旺部落文健站-台灣基督長老教會達瓦達旺教會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7993507 | 機構負責人姓名: 郭明輝 | 機構代碼: BF1600058 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣三地門鄉達來村29-2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 郭明輝 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
順農實業有限公司 臺南市新市區中正路二三七巷五號 | 86403397 | 撤銷 (文號: 1993-6-10 建三管字 第082206361號) | |
順農實業有限公司 宜蘭縣宜蘭市大福路三之四六號 | 16276587 | 解散 (088年02月12日 經88中字 第088127093號) | |
順農實業有限公司 彰化縣福興鄉外中村番花路一段九○○號 | 84561434 | 撤銷 (085年11月30日 建三管字 第085377919號) |
順農實業有限公司 登記地址: 臺南市新市區中正路二三七巷五號 | 統編: 86403397 | 撤銷 (文號: 1993-6-10 建三管字 第082206361號) |
順農實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大福路三之四六號 | 統編: 16276587 | 解散 (088年02月12日 經88中字 第088127093號) |
順農實業有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉外中村番花路一段九○○號 | 統編: 84561434 | 撤銷 (085年11月30日 建三管字 第085377919號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
郭明輝工作室 高雄市小港區山明路425之1號5樓 | 郭明輝 | 91943161 | 核准設立 - 獨資 |
郭明輝自營計程車行 高雄市鼓山區建國里內惟路231巷5弄8號 | 郭明輝 | 06781397 | 核准設立 - 獨資 |
輝昇投資有限公司 臺南市中西區西湖里湖美街20號1樓 | 郭明輝 | 90417324 | 核准設立 |
玉輝電器行 高雄市小港區孔鳳路546號1樓 | 郭明輝 | 81870766 | 核准停業 - 獨資 |
明美印刷品行 臺北市中正區開封街1段94巷4之2號1樓 | 郭明輝 | 04233712 | 撤銷 - 獨資 |
光明行 高雄市三民區博愛里建國2路256號 | 郭明輝 | 75176803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561313000) |
玄宇工程行 屏東縣竹田鄉鳳明村福安路七O號一樓(登記地點僅供辦公用) | 郭明輝 | 87659591 | 廢止 - 獨資 |
鑫鋒工程行 臺東縣臺東市中山里福建路176號一樓 | 郭明輝 | 88905760 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110184530) |
郭明輝工作室 登記地址: 高雄市小港區山明路425之1號5樓 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 91943161 | 核准設立 - 獨資 |
郭明輝自營計程車行 登記地址: 高雄市鼓山區建國里內惟路231巷5弄8號 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 06781397 | 核准設立 - 獨資 |
輝昇投資有限公司 登記地址: 臺南市中西區西湖里湖美街20號1樓 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 90417324 | 核准設立 |
玉輝電器行 登記地址: 高雄市小港區孔鳳路546號1樓 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 81870766 | 核准停業 - 獨資 |
明美印刷品行 登記地址: 臺北市中正區開封街1段94巷4之2號1樓 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 04233712 | 撤銷 - 獨資 |
光明行 登記地址: 高雄市三民區博愛里建國2路256號 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 75176803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561313000) |
玄宇工程行 登記地址: 屏東縣竹田鄉鳳明村福安路七O號一樓(登記地點僅供辦公用) | 負責人: 郭明輝 | 統編: 87659591 | 廢止 - 獨資 |
鑫鋒工程行 登記地址: 臺東縣臺東市中山里福建路176號一樓 | 負責人: 郭明輝 | 統編: 88905760 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110184530) |
[ 查詢所有 郭明輝 ... ]
陳太璁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
王珏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王春蓮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王榮賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
吳銘義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
李賴銀鐘 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
謝思涵 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
謝憲道 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
蘇勁丞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
陳太璁職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
王珏職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王春蓮職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王榮賢職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
吳銘義職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
李賴銀鐘職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
謝思涵職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
謝憲道職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
蘇勁丞職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |