劉溪泉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉溪泉的職稱是董事, 持有股份數是100, 公司名稱是欣鑫開發企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 欣鑫開發企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉溪泉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱欣鑫開發企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉溪泉 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名劉溪泉的職稱是董事, 持有股份數是100, 公司名稱是欣鑫開發企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 欣鑫開發企業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉溪泉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱欣鑫開發企業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉溪泉 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
李坤焰 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李照勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張國華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
趙敏照 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉弘吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉旺全 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
阮薛慧珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李坤焰職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李照勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張國華職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
趙敏照職稱: 常務董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉弘吉職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉旺全職稱: 常務董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
阮薛慧珠職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣鑫開發企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 欣鑫開發企業 ... ]
福安宮 | 電話: (04)23373498 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 劉溪泉 | 烏日區 | 地址: 臺中市烏日區學田里學田路329號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
福安宮 | 電話: 04-23373498 | 地址: 臺中市烏日區學田路329號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 劉溪泉 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照ABC據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照C據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照B據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照ABC據點 |
杜鵑泣 | 作者: 劉溪泉著 | 出版機構: 春暉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 266 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269856749 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
福安宮電話: (04)23373498 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 募建 | 負責人: 劉溪泉 | 烏日區 | 地址: 臺中市烏日區學田里學田路329號 | 註記: 補辦 | 財團法人: @ 臺中市宗教名冊 |
福安宮電話: 04-23373498 | 地址: 臺中市烏日區學田路329號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 劉溪泉 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照ABC據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照C據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照B據點 |
宜蘭縣蘇澳鎮福德長壽協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-9908162 | 機構負責人姓名: 劉溪泉 | 機構代碼: BF1700127 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里永愛路162號 @ 長照ABC據點 |
杜鵑泣作者: 劉溪泉著 | 出版機構: 春暉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 266 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269856749 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 劉溪泉 ... ]
呂林忠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳素端 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳柏辰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
李旻芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
徐簡碧珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
黃美美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐行道 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐維隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
郭景星 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
趙凱貞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
賴國萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
呂林忠職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳素端職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳柏辰職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
李旻芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
徐簡碧珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
黃美美職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐行道職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐維隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
郭景星職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
趙凱貞職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
賴國萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |